CURRICULUM VITAE Cognome PEZZANO Luogo e Data di nascita ...
CURRICULUM VITAE Cognome PEZZANO Luogo e Data di nascita ...
CURRICULUM VITAE Cognome PEZZANO Luogo e Data di nascita ...
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>CURRICULUM</strong> <strong>VITAE</strong><br />
INFORMAZIONI PERSONALI<br />
<strong>Cognome</strong> <strong>PEZZANO</strong><br />
Nome PIETROGINO<br />
<strong>Luogo</strong> e <strong>Data</strong> <strong>di</strong> Palizzi (RC)- 28 febbraio 1948<br />
<strong>nascita</strong><br />
Qualifica Direttore Generale<br />
Amministrazione ASL Provincia Monza e Brianza<br />
Incarico attuale Direttore Generale –<br />
• Incarico con decorrenza 01/01/2005 e scadenza 31/12/2007<br />
(Delibera della Giunta Regionale n. 19984 del 23/12/2004)<br />
• riconfermato con decorrenza 01/01/2008 e scadenza 31/12/2010<br />
(Delibera della Giunta Regionale n. 006334 del 22/12/2007).<br />
Legale rappresentante dell’Ente con esercizio dei poteri <strong>di</strong> gestione<br />
e responsabilità dei risultati.<br />
N. Telefono Ufficio 039 2384201<br />
Fax dell’Ufficio 039 2384266<br />
E-mail istituzionale segreteria.<strong>di</strong>rgen@aslmb.it<br />
TITOLI DI STUDIO E<br />
PROFESSIONALI ED<br />
ESPERIENZE LAVORATIVE<br />
Titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o Laurea in Me<strong>di</strong>cina e Chirurgia - 1974 Università Statale <strong>di</strong> Messina<br />
Altri titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o Maturità Classica 1- 967 Liceo Classico Statale “Tommaso<br />
e professionali Campanella” <strong>di</strong> Reggio Calabria.<br />
Esperienze Dal 15.12.2003 al 31.12.2004: Commissario Straor<strong>di</strong>nario - ASL<br />
professionali Provincia <strong>di</strong> Milano 3;<br />
(incarichi ricoperti )<br />
13.1.2003 al 15.12.2003: Direttore Sanitario ASL Di Milano 3;<br />
Dal 1.1.2002 al 12.1.2003: Direttore Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione -<br />
ASL Provincia <strong>di</strong> Milano 3;<br />
Dal 1.2.2000 al 31.12.2001: Responsabile del Servizio Igiene e<br />
Sanità Pubblica - ASL Provincia <strong>di</strong> Milano 3;<br />
Dal 21.1.1998 al 5.4.1999: Responsabile incaricato del Servizio <strong>di</strong><br />
Me<strong>di</strong>cina preventiva delle Comunità - ASL Provincia <strong>di</strong> Milano 3;<br />
Dal 19.4.1995 al 21.1.1998: Coor<strong>di</strong>natore provvisorio per il Servizio<br />
Igiene Pubblica Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi <strong>di</strong><br />
Lavoro - USSL 30 Desio;<br />
Dal 01.07.1986 al 05.12.1996: Coa<strong>di</strong>utore sanitario in Igiene,<br />
Epidemiologia e Sanità Pubblica - USSL 63 e USSL 30 <strong>di</strong> Desio;<br />
1
Capacità<br />
Linguistiche<br />
Capacità nell’uso<br />
delle tecnologie<br />
Altro<br />
(partecipazione a<br />
convegni e<br />
seminari,<br />
pubblicazioni,<br />
collaborazione a<br />
riviste, ecc., ed<br />
ogni altra<br />
informazione che il<br />
<strong>di</strong>rigente ritiene <strong>di</strong><br />
dover pubblicare<br />
Dal 01.12.75 al 30.06.86: Me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina Generale<br />
convenzionato con il SSR - USSL 63 <strong>di</strong> Desio Milano.<br />
Inglese: buono<br />
Buona conoscenza per l’utilizzo del pacchetto informatico Microsoft<br />
Office.<br />
Incarico <strong>di</strong> Direttore Generale dell’ASL Provincia <strong>di</strong> Monza e Brianza<br />
(ex ASL Provincia <strong>di</strong> Milano 3). La popolazione assistita è <strong>di</strong> circa<br />
900.000 abitanti. La ASL per la <strong>di</strong>mensione ed i <strong>di</strong>fferenti tipi <strong>di</strong><br />
urbanizzazione del territorio è rappresentativa della situazione<br />
lombarda. In termini quantitativi l’attività dell’ASL si colloca tra le<br />
prime quattro nella Regione per erogazione <strong>di</strong> prestazioni sanitarie.<br />
L’ASL si estende su un territorio <strong>di</strong> circa 400 Kmq. che comprende i<br />
55 Comuni della Provincia <strong>di</strong> Monza e Brianza.<br />
Il bilancio della ASL è <strong>di</strong> circa 900 milioni <strong>di</strong> euro con un personale<br />
<strong>di</strong> 1100 <strong>di</strong>pendenti e circa 1000 me<strong>di</strong>ci e pe<strong>di</strong>atri <strong>di</strong> famiglia.<br />
In questo ruolo ho pre<strong>di</strong>sposto, fra gli altri, i documenti <strong>di</strong>:<br />
• “Programmazione e coor<strong>di</strong>namento dei servizi sanitari e socio<br />
sanitari” della ASL per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009.<br />
• “Piano <strong>di</strong> organizzazione aziendale” della ASL del 2004 e del<br />
2009.<br />
Partecipazione a commissioni in ambito sanitario:<br />
• Componente della delegazione <strong>di</strong> parte pubblica che prende<br />
parte al comitato consultivo regionale e componente della<br />
delegazione <strong>di</strong> parte pubblica preposta alla adozione della<br />
preintesa con le Organizzazioni Sindacali <strong>di</strong> categoria<br />
(Decreto della Direzione Generale Sanità n. 111 del<br />
11.02.2008);<br />
• Rappresentante della ASL in seno al gruppo <strong>di</strong> lavoro con<br />
l’Associazione Industriali <strong>di</strong> Monza e Brianza per le<br />
problematiche connesse ai rapporti tra imprese e servizi <strong>di</strong><br />
prevenzione;<br />
• Responsabile della istituzione e del coor<strong>di</strong>namento del<br />
gruppo <strong>di</strong> lavoro dell’ASL per l’attuazione della Legge<br />
Regionale sull’ARPA (nota del 27.08.99 prot. 517 a firma del<br />
Direttore Generale e del Direttore Sanitario);<br />
• Componente del Nucleo <strong>di</strong> Valutazione ASL;<br />
• Componente della Commissione Tecnica regionale <strong>di</strong><br />
coor<strong>di</strong>namento degli interventi <strong>di</strong> bonifica in area ex Acna <strong>di</strong><br />
Cesano Maderno dal 1990 al 2000;<br />
Partecipazione a numerosi corsi <strong>di</strong> formazione, fra i quali si<br />
segnalano:<br />
2
• “Corso <strong>di</strong> formazione manageriale per Direttore Generale <strong>di</strong><br />
Azienda Sanitaria presso IREF e con ottenimento del<br />
relativo attestato conseguito con alto merito con decreto<br />
dell’Assessore Sanità della Regione Lombar<strong>di</strong>a n. 1448 del<br />
4.2.2005”;<br />
• “Corso <strong>di</strong> formazione manageriale per Direttori Sanitari<br />
dell’Azienda e <strong>di</strong> Presi<strong>di</strong>o e partecipazione ai successivi<br />
“Workshop” organizzati dalla SDS per conto della Regione<br />
Lombar<strong>di</strong>a ai fini dell’equivalenza, come stabilito dalla<br />
D.G.R. VII/14817 del 31.10.03, al corso per Direttori<br />
Generali <strong>di</strong> Azienda”;<br />
• “Corso <strong>di</strong> formazione Manageriale per Direttori Sanitari<br />
d’Azienda Sanitaria “ IREF – Regione Lombar<strong>di</strong>a con<br />
conseguimento del certificato <strong>di</strong> formazione manageriale<br />
conferito con decreto dell’Assessore alla Sanità della<br />
Regione Lombar<strong>di</strong>a n. 1604 del 7.2.2002;<br />
• “Corso <strong>di</strong> perfezionamento per me<strong>di</strong>ci e laureati in <strong>di</strong>scipline<br />
sanitarie – Corso <strong>di</strong> organizzazione e gestione in Sanità –<br />
C.OR.GE.SAN” Milano Corso SDA Bocconi 1998/1999,<br />
sulle seguenti <strong>di</strong>scipline:<br />
o analisi e progettazione organizzativa<br />
o metodologie quantitative d’azienda<br />
o programmazione<br />
o gestione del personale e capacità relazionali<br />
o qualità in sanità.<br />
• “Corso Management per Responsabili <strong>di</strong> Struttura<br />
organizzativa” Monza - Corso ASL, 1999.<br />
• “Il processo <strong>di</strong> riorganizzazione manageriale perle Aziende<br />
Sanitarie ” – Monza – 2002.<br />
• “Valutazione del personale” – Monza –2000.<br />
• “Contratto <strong>di</strong> lavoro della Dirigenza in Sanità” Monza –<br />
2000.<br />
• “La qualità in Sanità” Milano - Convegno SDA Bocconi 1998<br />
• “Il <strong>di</strong>partimento <strong>di</strong> Prevenzione della Azienda Sanitaria<br />
Locale” Milano - Corso IREF 1998<br />
• “Il <strong>di</strong>partimento della Prevenzione” Milano - Corso <strong>di</strong><br />
formazione SDA Bocconi 1998<br />
• “Prevenzione e Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione” Conegliano<br />
Veneto - Convegno Nazionale 1999.<br />
• “VI Conferenza Nazionale <strong>di</strong> Sanità Pubblica” Milano –<br />
Conferenza SITI 1999<br />
• “Vecchia e nuova economia – Le ragioni del successo”<br />
Monza 2000.<br />
• “Congresso Nazionale SITI” Cernobbio –2002<br />
• “I rischi e danni da pestici<strong>di</strong>” Milano – 1990<br />
• “Igiene E<strong>di</strong>lizia e degli Ambienti confinati” Gallarate –<br />
3
Conferenza regionale 1990<br />
• “Il Regolamento Locale d’Igiene” Milano – corso IREF 1990<br />
Nel ruolo <strong>di</strong> Direttore Generale della ASL ho affinato le<br />
competenze per le necessarie relazioni e negoziazioni con le<br />
Organizzazioni Sindacali, con la Conferenza dei Sindaci del<br />
territorio della ASL e con le strutture erogatrici <strong>di</strong> prestazioni <strong>di</strong><br />
ricovero e cura e <strong>di</strong> prestazioni soci sanitarie.<br />
In fede<br />
Firmato Dott. Pietrogino Pezzano<br />
Monza, 24 luglio 2009<br />
4