Nomina Licencia Otorgadas Mes Mayo.pdf - Municipalidad de Padre ...
Nomina Licencia Otorgadas Mes Mayo.pdf - Municipalidad de Padre ...
Nomina Licencia Otorgadas Mes Mayo.pdf - Municipalidad de Padre ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS<br />
LICENCIAS CONDUCIR<br />
Fecha Emisión:<br />
Pág.ina:<br />
8/6/2011<br />
7<br />
11:31:27 iarangui<br />
NOMINA DE LICENCIAS OTORGADAS<br />
DESDE<br />
1/5/2011 HASTA<br />
31/5/2011<br />
Nro. RUT APELLIDOS Y NOMBRES<br />
CLASE (S)<br />
FECHA<br />
OTORG.<br />
FECHA ULT.<br />
CONTROL<br />
FECHA<br />
VENC.<br />
FOLIO<br />
CARPETA<br />
313 14.226.990-2 MANCILLA HERNÁNDEZ WALTER ERIK<br />
B 22/10/2005 19/05/2011 06/06/2017<br />
9.765.700<br />
2010/1559<br />
314 13.518.179-K MUÑOZ INOSTROZA ROBERTO ANDRÉS<br />
B 08/04/1997 19/05/2011 02/10/2016<br />
9.765.701<br />
2011/1226<br />
315 5.760.373-9 CRUZ CRUZ JUAN CÉSAR<br />
B 05/03/2007 19/05/2011 08/03/2017<br />
9.765.702<br />
2011/1227<br />
316 6.041.115-8 LICANQUEO HUAIQUIMIL HUMBERTO<br />
B 19/11/1991 19/05/2011 16/12/2016<br />
9.765.703<br />
2011/1228<br />
317 7.872.644-K MACAYA DÍAZ HUGO RUBÉN<br />
A1 A2 B 14/05/1991 19/05/2011 21/05/2015<br />
9.765.704<br />
2005/1964<br />
318 7.279.555-5 CALFUL MARÍN LUIS BERNARDINO<br />
A4 B 15/07/1993 19/05/2011 21/05/2015<br />
9.765.705<br />
2007/1198<br />
319 13.965.005-0 VIVANCO CARRASCO MARÍA ANGÉLICA<br />
B 19/05/2011 19/05/2011 01/10/2016<br />
9.765.706<br />
2011/1229<br />
320 9.228.118-3 APPELT MARTIN ROLANDO ÁLVARO<br />
A2 B 14/10/1987 19/05/2011 05/05/2015<br />
9.765.707<br />
2005/2785<br />
321 13.731.480-0 QUINCHAO NECULMÁN MARCO ANTONIO<br />
A2P A4 B 11/05/2010 20/05/2011 01/03/2015<br />
9.765.708<br />
2011/1230<br />
322 6.392.913-1 PULGAR SANTANA FRANCISCO LUCIANO<br />
A2 B 02/05/1995 20/05/2011 03/05/2015<br />
9.765.709<br />
2005/2042<br />
323 17.726.521-7 RICO PAZ NICOLÁS ANDRÉS<br />
B C 11/03/2009 20/05/2011 21/10/2015<br />
9.765.710<br />
2009/676<br />
324 16.318.838-4 NECULPÁN RIQUELME JONATHAN IVÁN<br />
B C 20/05/2011 20/05/2011 31/12/2017<br />
9.765.711<br />
2011/1231<br />
325 16.634.946-K BERNAL BRAVO CÉSAR BENEDICTO<br />
B C 24/02/2005 20/05/2011 14/09/2017<br />
9.765.712<br />
2005/798<br />
326 16.315.960-0 ESTRADA SARABIA BEATRIZ MARIANE<br />
B 20/05/2011 20/05/2011 26/05/2017<br />
9.765.713<br />
2011/1232<br />
327 10.083.549-5 SILVA DIAZ CARLOS LEONEL<br />
A2P A4 B 28/12/2008 20/05/2011 11/11/2015<br />
9.765.714<br />
2011/1233<br />
328 13.583.832-2 SOTO SAN MARTIN LUIS RODOLFO<br />
A2P B 11/06/2008 11/06/2008 18/08/2012<br />
9.765.715<br />
2011/1234<br />
329 15.988.810-K VEGA SEPÚLVEDA CELIA BEATRIZ<br />
B 20/05/2011 20/05/2011 29/09/2017<br />
9.765.716<br />
2011/1235<br />
330 8.065.669-6 PINILLA VIDAL SAÚL HORACIO<br />
B 09/04/1993 20/05/2011 28/05/2017<br />
9.765.717<br />
2005/1371<br />
331 12.536.091-2 SOTO LONCÓN YASNA LORENA<br />
B 31/12/1998 20/05/2011 24/05/2017<br />
9.765.718<br />
2005/4660<br />
332 5.690.880-3 BURGOS MONTIEL RAÚL<br />
B 12/01/2001 20/05/2011 16/09/2017<br />
9.765.719<br />
2011/1236<br />
333 12.889.006-8 PÉREZ GAJARDO JEANNETTE ALEJANDRA<br />
B 11/01/2005 20/05/2011 30/04/2017<br />
9.765.720<br />
2011/1237<br />
334 14.410.061-1 ARZOLA TENORIO LILY MARLENE<br />
B 20/05/2004 20/05/2011 20/04/2017<br />
9.765.721<br />
2011/1238<br />
335 15.244.319-6 CASANOVA SÁNCHEZ ROSA PAOLA<br />
B 08/10/2002 20/05/2011 07/06/2017<br />
9.765.722<br />
2011/1239<br />
336 13.113.775-3 ESPINOZA MOLINA VÍCTOR MANUEL<br />
C 09/12/2004 20/05/2011 24/02/2017<br />
9.765.723<br />
2004/1888<br />
337 11.686.974-8 MARTÍNEZ MATUS ROBERTO ALEJANDRO<br />
A3 B 27/11/2000 27/11/2007 05/11/2011<br />
9.765.724<br />
2007/2693<br />
338 13.580.093-7 POBLETE FERNÁNDEZ RAMIRO ALEJANDRO<br />
B 15/07/2005 20/05/2011 17/05/2017<br />
9.765.725<br />
2011/1240<br />
339 15.182.445-5 CORREA RODRÍGUEZ JUAN PABLO<br />
B C 01/07/2005 20/05/2011 23/01/2017<br />
9.765.726<br />
2005/2507<br />
340 5.795.093-5 VÁSQUEZ VÁSQUEZ JOSÉ ROSENDO<br />
A2 B D 05/07/1989 20/05/2011 20/05/2015<br />
9.765.727<br />
2005/2001<br />
341 13.155.370-6 COFRE ZARATE CRISTIAN GABRIEL<br />
B C D 08/07/1997 20/05/2011 29/05/2017<br />
9.765.728<br />
2011/1241<br />
342 10.267.963-6 CORTÉS FIGUEROA CARLOS ALBERTO<br />
A1 B 12/12/1989 20/05/2011 25/05/2015<br />
9.765.729<br />
2011/1242<br />
343 13.259.897-5 DONOSO GARRIDO AMÉRICA VICTORIA<br />
B 26/07/2004 20/05/2011 14/04/2017<br />
9.765.730<br />
2011/1243<br />
344 7.369.222-9 ARIAS ARIAS JOSÉ BERNARDO<br />
A2 A3 B 04/03/1993 20/05/2011 02/06/2015<br />
9.765.731<br />
2007/1145<br />
345 16.947.648-9 TRALCAL LLEUVUL MIGUEL ANDRÉS<br />
B 15/02/2011 15/02/2011 06/07/2016<br />
9.765.732<br />
2011/434<br />
346 12.536.199-4 SEPÚLVEDA MONTOYA JORGE IVÁN<br />
B 11/05/2009 11/05/2009 11/06/2015<br />
9.765.733<br />
2009/1235<br />
347 16.395.692-6 MUÑOZ PANES CAROLINA KASTELY<br />
B 23/05/2011 23/05/2011 08/09/2016<br />
9.765.734<br />
2011/1244<br />
348 16.850.842-5 PEREZ LABRÍN CARLOS ANDRÉS<br />
B 23/05/2011 23/05/2011 29/09/2016<br />
9.765.735<br />
2011/1245<br />
349 18.435.754-2 MONTES MILLAPÁN IVÁN ARIEL<br />
B 23/05/2011 23/05/2011 27/02/2017<br />
9.765.736<br />
2011/1246<br />
350 9.525.649-K RETAMAL MIRANDA CARLOS HUMBERTO<br />
B 23/05/2011 23/05/2011 07/09/2016<br />
9.765.737<br />
2011/1247<br />
351 15.984.703-9 MARTÍNEZ SEPÚLVEDA VÍCTOR<br />
A3 B C 03/01/2003 23/05/2011 08/11/2013<br />
9.765.738<br />
2009/1084<br />
ALEJANDRO<br />
352 15.550.725-K MELLADO HENRÍQUEZ CLAUDIO<br />
B C 13/01/2003 23/05/2011 30/05/2015<br />
9.765.739<br />
2009/1107<br />
ALEJANDRO<br />
353 13.583.308-8 CARRERA CORONADO OSCAR CELESTINO<br />
B 23/05/2011 23/05/2011 08/09/2016<br />
9.765.740<br />
2011/1248<br />
354 16.634.704-1 CARVAJAL BIZAMA MARCELO ANDRÉS<br />
A2P A4 B 31/10/2005 23/05/2011 13/08/2014<br />
9.765.741<br />
2005/3915<br />
355 13.158.962-K CARO RUBILAR ALEJANDRO EDUARDO<br />
B 02/02/2007 02/02/2007 22/09/2012<br />
9.765.742<br />
2007/346<br />
356 13.606.893-8 CONCHA VELOSO CRISTIAN ERIC<br />
A3 A4 B C 14/02/2000 23/05/2011 18/05/2015<br />
9.765.743<br />
2006/1833<br />
357 12.708.406-8 CORREA MOLINA LUIS RENÉ<br />
B D 13/06/1994 03/07/2006 21/02/2012<br />
9.765.744<br />
2006/2223<br />
358 3.219.512-1 CALDERÓN SEPÚLVEDA RICARDO<br />
B 06/01/2006 23/05/2011 23/05/2014<br />
9.765.745<br />
2006/74<br />
SEGUNDO<br />
359 16.316.088-9 MORALES REYES CLAUDIO JESÚS<br />
D 23/05/2011 23/05/2011 03/04/2017<br />
9.765.746<br />
2011/1249<br />
360 5.373.117-1 NAHUEL TRECAMÁN PEDRO<br />
B 04/05/1992 23/05/2011 17/05/2017<br />
9.765.747<br />
2005/1333<br />
361 9.055.538-3 MIRANDA MIRANDA JOSÉ LUIS<br />
B 24/07/1992 23/05/2011 27/04/2017<br />
9.765.748<br />
2005/2430<br />
362 4.596.303-9 VALENZUELA SAN MARTÍN CÉSAR DANIEL<br />
B 30/11/1987 23/05/2011 03/06/2017<br />
9.765.749<br />
2006/2388<br />
363 8.415.080-0 MARTÍNEZ GUZMÁN SANDOR HUMBERTO<br />
A1 A2 B 22/10/2001 23/05/2011 27/09/2016<br />
9.765.750<br />
2009/502