AG Amberg Neueintragungen - IHK Regensburg
AG Amberg Neueintragungen - IHK Regensburg
AG Amberg Neueintragungen - IHK Regensburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
(der Betrieb eines Versicherungsbüros.). Einzelkaufmann / Einzelkauffrau. Geschäftsanschrift:<br />
Abensstr. 8, 93059 <strong>Regensburg</strong>. Der Inhaber / die Inhaberin handelt allein. Inhaber: Komes,<br />
Stephan, <strong>Regensburg</strong>, *13.06.1968.<br />
HRA 8531<br />
25.11.2011 - BIMAX GmbH & Co. KG, <strong>Regensburg</strong><br />
Brandlberger Straße 101, 93057 <strong>Regensburg</strong>.<br />
(Verwaltung des eigenen Vermögens, insbesondere von Grundbesitz.).<br />
Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Brandlberger Straße 101, 93057 <strong>Regensburg</strong>.<br />
Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter:<br />
BIMAX Verwaltungs-GmbH, <strong>Regensburg</strong> (<strong>Regensburg</strong> HRB 12809), mit der Befugnis - auch<br />
für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen<br />
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.<br />
HRA 8532<br />
28.11.2011 - Biogas Gut Schwaben GmbH & Co. KG, Kelheim<br />
Schwaben 5, 93309 Kelheim.<br />
Kommanditgesellschaft. Sitz verlegt, nun: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Schwaben 5,<br />
93309 Kelheim. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich<br />
haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen<br />
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Persönlich haftender<br />
Gesellschafter: Biogas Gut Schwaben Verwaltungs GmbH, Schwerin (<strong>AG</strong> Schwerin HRB<br />
10440). Der Sitz ist von Schwerin (Amtsgericht Schwerin HRA 3074) nach Kelheim verlegt.<br />
HRB 12832<br />
28.11.2011 - Biogas Gut Schwaben Verwaltungs GmbH, Kelheim<br />
Schwaben 5, 93309 Kelheim.<br />
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2009. Die<br />
Gesellschafterversammlung vom 27.10.2011 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher Schwerin,<br />
Amtsgericht Schwerin HRB 10440) und 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) der Satzung<br />
beschlossen. Geschäftsanschrift: Schwaben 5, 93309 Kelheim. Gegenstand des<br />
Unternehmens: Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere als persönlich haftende<br />
Gesellschafterin an der Biogas Gut Schwaben GmbH & Co. KG, sowie an weiteren<br />
Unternehmen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er<br />
die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch<br />
zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen<br />
vertreten. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Andragk, Ralf, Schwerin, *30.03.1961. Bestellt:<br />
Geschäftsführer: Kohl, Franz Josef, <strong>Amberg</strong>, *26.01.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der<br />
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines<br />
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.<br />
HRB 12833<br />
28.11.2011 - abiliware UG (haftungsbeschränkt), Barbing<br />
Weizenweg 6, 93092 Barbing.<br />
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.10.2011.<br />
Geschäftsanschrift: Weizenweg 6, 93092 Barbing. Gegenstand des Unternehmens: Der<br />
Betrieb eines IT-Unternehmens, die Erstellung und der Vertrieb von Software sowie der<br />
Einkauf und Verkauf von Soft- und Hardware. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Ist nur ein<br />
Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer<br />
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer<br />
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Krüger, Artur, <strong>Regensburg</strong>,<br />
*13.02.1978; Lindenmayer, Peter Helmut, <strong>Regensburg</strong>, *24.02.1971, jeweils<br />
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen<br />
Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.<br />
HRB 12834<br />
35