AG Amberg Neueintragungen - IHK Regensburg
AG Amberg Neueintragungen - IHK Regensburg
AG Amberg Neueintragungen - IHK Regensburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kirchenthumbacher Straße 29, 92676 Eschenbach.<br />
(Der Betrieb eines Lebensmittelmarktes.). Einzelkaufmann / Einzelkauffrau.<br />
Geschäftsanschrift: Kirchenthumbacher Straße 29, 92676 Eschenbach. Der Inhaber / die<br />
Inhaberin handelt allein. Inhaber: Peukert, Günter, Creußen, *15.08.1961.<br />
HRA 2478<br />
13.08.2012 - Klaus Grünbauer e.K., Weiden<br />
Untere Bauscherstr. 22, 92637 Weiden.<br />
(der Betrieb eines Lebensmittelmarktes). Einzelkaufmann / Einzelkauffrau.<br />
Geschäftsanschrift: Untere Bauscherstr. 22, 92637 Weiden. Der Inhaber / die Inhaberin<br />
handelt allein. Inhaber: Grünbauer, Klaus, Weiden, *13.05.1979.<br />
HRA 2479<br />
13.08.2012 - Nordbayern Invest GmbH & Co. KG, Kemnath<br />
Stadtplatz 28, 95478 Kemnath.<br />
(Die Beteiligung an anderen Unternehmen, soweit dies keiner staatlichen Genehmigung<br />
bedarf. Die Gesellschaft ist zu allen nicht erlaubnispflichtigen Geschäften und Maßnahmen<br />
berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen<br />
geeignet sind. Sie ist insbesondere berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu<br />
errichten, sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art im In- und Ausland zu<br />
beteiligen sowie solche Unternehmen zu erwerben, zu gründen und für eigene oder fremde<br />
Rechnung zu führen.). Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Stadtplatz 28, 95478<br />
Kemnath. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender<br />
Gesellschafter: Ponnath Verwaltungsgesellschaft mbH, Kemnath (Amtsgericht Weiden<br />
i.d.OPf. HRB 2590), mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen<br />
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte<br />
abzuschließen. Entstanden durch Abspaltung gemäß Spaltungsbeschluss vom 01.08.2012<br />
und Gesellschafterbeschluss vom 30.07.2012 aus dem Unternehmen Ponnath Holding<br />
GmbH und Co. KG, mit dem Sitz in Kemnath (Amtsgericht Weiden i.d.OPf. HRA 1910 und<br />
zwar die 100% Beteiligungen an der MVP II Verwaltungs GmbH, Sitz Kemnath HRB 3226<br />
und der MVP IV Verwaltungs GmbH, Sitz Kemnath HRB 3739). Die Abspaltung wird erst<br />
wirksam mit Eintragung im Register des übertragenden Rechtsträgers.<br />
HRA 2480<br />
14.08.2012 - Containerservice Kraus GmbH & Co KG, Windischeschenbach<br />
Färberstraße 3, 92670 Windischeschenbach.<br />
(Der Güterfernverkehr, Güternahverkehr sowie der Handel und das Rohstoff-Recycling von<br />
Altglas, Altpapier, Altkleider und Schrott.). Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift:<br />
Färberstraße 3, 92670 Windischeschenbach. Jeder persönlich haftende Gesellschafter<br />
vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Josef Kraus Verwaltung GmbH,<br />
Windischeschenbach (Amtsgericht Weiden i.d.OPf. HRB 4063), einzelvertretungsberechtigt<br />
mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit<br />
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.<br />
HRA 2481<br />
16.08.2012 - ASF-Abschleppservice im Fichtelgebirge oHG, Neusorg<br />
Markredwitzer Str. 19, 95700 Neusorg.<br />
Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Markredwitzer Str. 19, 95700 Neusorg.<br />
Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender<br />
Gesellschafter: Glöckner, Frank, Mehlmeisel, *18.07.1969; Knab, Klaus, Bad Berneck,<br />
*18.08.1963. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Sebald, Harald,<br />
Mehlmeisel, *06.12.1967.<br />
HRA 2481<br />
16.08.2012 - ASF-Abschleppservice im Fichtelgebirge oHG, Neusorg<br />
Markredwitzer Str. 19, 95700 Neusorg.<br />
59