Stand 1.12.2009 - Gasthaus Kreuz
Stand 1.12.2009 - Gasthaus Kreuz
Stand 1.12.2009 - Gasthaus Kreuz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zeughausverwalter, der 7. Schilter Ernst Oberst, Verwalter von 1993 bis Auflösung 05 Goldau 18/02/1956 25/12/2008<br />
Zgraggen Josef Gardi 8 Seewen 31/12/1932 08/03/1999<br />
Zgraggen Robert Lücken Seewen 29/03/1928 14/11/2002<br />
Z'graggen Alois Pfarrhelfer Stans/Seewen 14/07/1923 17/05/1991<br />
Zgraggen-Anderrüthi Josef Gardi Seewen 06/10/1901 01/07/1969<br />
Zgraggen-Anderrüthi Rosa Gardi Seewen 24/01/1900 01/11/1976<br />
Zgraggen-Appert Anton Lücken Seewen 12/06/1922 01/11/1996<br />
Zgraggen-Aschwanden Anton Lücken Seewen/Ibach 25.01.1883 24/02/1972<br />
Zgraggen-Aschwanden Rosa Lücken Seewen/Ibach 20.11.1886 15/03/1970<br />
Zgraggen-Zberg Albert Seewen 1975<br />
Ziegler Hans Wintersried Seewen 05/04/1915 02/06/1969<br />
Ziegler Kreszentia Seewen 09/07/1903 22/07/1983<br />
Zihlmann-Kälin Rosemarie Acherhof Schwyz, vorm. Gardiweg Schwyz/Seewen 15/10/1933 27/02/2003<br />
Zimmermann-Inderbitzin Josef Steinerstrasse Seewen 04/10/1921 11/07/1995<br />
Zimmermann-Inderbitzin Lisel Steinerstrasse Seewen 26/01/1926 05/04/2000<br />
Zimmermann-Stübi Josef Gardi 4 Seewen 16/09/1912 29/06/1995<br />
Zimmermann-Stübi Margrit Gardi 4 Seewen 06/06/1919 06/01/1999<br />
Zurfluh Pascal Bahnhofstrasse Seewen 20/06/1986 04/05/1987<br />
Zurfluh-Holdener Heidi vorm. Unter der Burg / Seemattli Schwyz/Seewen 21/02/1963 11/02/2006<br />
Zurkirchen-Stadelmann Josef Sternenmatt 9 Seewen 21/10/1906 08/03/1984<br />
Zurkirchen-Stadelmann Marie Sternenmatt 9 Seewen 13/10/1909 01/09/2000<br />
Zwyer-Ulrich Marie Hirschenstrasse 12 Seewen 10/06/1910 14/04/1992<br />
Nachmeldungen bitte an: peter.rickenbacher@gasthaus-kreuz.ch<br />
33