X. Generation - v. Bruchhausen
X. Generation - v. Bruchhausen
X. Generation - v. Bruchhausen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
g am 9.5.1743 in Groß-Justin, am 9.5.1743 ebd.<br />
v am 7.7.1766 auf Warnin und Groß-Boldekow<br />
Ihr Stiefsohn Friedrich Felix von Kleist (geb. 1746, gest. 1792, verheiratet mit Agnes v.Br. (267))<br />
beerbte sie (Gerichtsakte Cammin 7.3.1767, dgl. Stettin 23.9.1767, 17.3.1768, 16.12.1767, 20.3.1771<br />
und 19.7.1771).<br />
∞ Christoph Heinrich v. KLEIST (243001)<br />
am18.7.1719<br />
am11.10.1784 auf Warnin und Groß-Boldekow<br />
SOHN :<br />
1) Friedrich Felix v. KLEIST, g verm. 1746 in Warnin, v 1792 ebd. (267001) , H 1769 in Riebitz, (?)<br />
mit Agnisa Sabina v. BROCKHAUSEN ∞ v. Kleist ( am 21.10.1744) (267)<br />
Anton Bogislav v. BROCKHUSEN (245) , Sohn des Erdmann Heinrich v. Brockhusen (g 1696,<br />
v 1758) (siehe Nr. ) und der Eva Maria v. Lekow (*..., v 1760)<br />
g am 4.2.1748 in Groß-Justin<br />
v am 11.6.1827 in Cammin<br />
Gutsbesitzer Stabskapitän<br />
Chronik der Familien 1396 - 2010<br />
Er wurde am 8.5.1764 Fähnrich im Infanterie-Regiment 32 (von Lestwitz) Neisse, am 1.4.1767 Sekondeleutnant,<br />
am 30.5.1778 Premierleutnant im Infanterie-Regiment 32 (von Rothkirch) Neisse, am<br />
30.5.1787 Stabskapitän und dimittierte am 26.10.1787. Durch Vergleich mit seinem Bruder Joachim<br />
Friedrich (242) erbte er im Jahre 1767 Zoldekow c nebst Klein-Justin d und f. Am 19.6.1800 verkaufte<br />
er seinen Besitz an Joachim Siegmund (281) auf Carmzow für 6.500 Taler unter Vorbehalt<br />
von freier Wohnung und Feuerung. Er wurde 1804 auch als "auf Natzmersdorf, Kreis Regenwalde"<br />
in der Vasallen-Tabelle genannt. Seine erste Frau brachte ihm als Heiratsgut in die Ehe Dünow c,<br />
Kummin d und Batzlaff, Kreis Cammin. Er hat wohl von 1811-20 in Dünow gewohnt, da seine<br />
Tochter Henriette dort vermählt wurde. Batzlaff gab er seiner ältesten Tochter Constanze und Kummin<br />
übernahm sein ältester Sohn.<br />
In folgenden Akten wird Bogislav genannt: Gen. Ger. Akte vom 7.3.1767; 20.3.1771; 19.6.1771<br />
(Groß-Justin);19.7.1771; 27.6.1791; 10.4.1805 (Stettin); 11.1.1808 (Vkh. vom 19.6.1800). - 1809<br />
kaufte er Justin a von Gotthilf Ferdinand (287) , verkaufte es aber 1820 an Bohm. Bogislav wurde<br />
wegen seiner Größe "der lange Hauptmann" genannt und galt als wohlhabend. 1826 schenkte er der<br />
Justiner Kirche vier Ölgemälde, die vier Evangelisten darstellend, und eine große Altarbibel mit eigenhändiger<br />
Widmung.<br />
153<br />
I.∞<br />
Auguste Wilhelmine Charlotte Maria v. GRELL ∞ v. Brockhusen (245001) (siehe Nr. )<br />
Am 18.5.1772<br />
Am 14.11.1798 in Justin<br />
To. von Josua Wilhelm v. Grell (*..., +...) und der Marie Regine Krohs (*..., +...)