suite, E 497-1116 (XIIIe-XXe s.) - Archives départementales
suite, E 497-1116 (XIIIe-XXe s.) - Archives départementales
suite, E 497-1116 (XIIIe-XXe s.) - Archives départementales
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Série E — Chartrier d’Azay-le-Rideau<br />
Prêt de 200 écus soleil fait par ses prédécesseurs<br />
à Nicole Le Roy, dame d’Azay, transformé en<br />
rente (1612-1640). — PIENNES Jacques Poitron,<br />
S r de. Vente à ce dernier d’une rente de 250 livres<br />
au capital de 4.000 livres (18 juillet 1618). —<br />
ROGIER Martin, S r de la Marbellière, ancien maire<br />
de Tours déjà connu par la plupart des actes<br />
précédents comme mandataire ordinaire de<br />
Françoise de Souvré, tuteur des enfants d’Henri<br />
Girard, qui précède. Cession à ce dernier de<br />
divers arrérages de rente dûs par Gabriel de<br />
Meaulne et autres. (10 septembre 1637). Remise<br />
par les héritiers de divers sacs de procédures y<br />
énumérés, poursuivies au nom de M. et Mme de<br />
Lansac, notamment des affaires contre Le<br />
Fuzellier, syndic des créanciers de Guy de<br />
Lansac (1642). — DE VAUCOCOURT François, S r<br />
du Repaire, gentilhomme ordinaire près la<br />
personne du Roi, etc. Prêt de 26.400 livres<br />
consenti à Arthur de Lansac pour racheter la terre<br />
de Lansac (16 février 1618). Voyez E 816.<br />
E 825 (liasse). — 6 pièces parchemin ; 9 pièces papier.<br />
1606-1643. — DOSSIERS DES DÉBITEURS<br />
D’ARTHUR DE LANSAC. — DE BENAIS François et<br />
son fils Louis, S rs de Chargé et Vaucouleur,<br />
commune de Razines. Rente due par lui sur sa<br />
seigneurie de Chargé en vertu d’un contrat<br />
pignoratif de celle-ci, consenti le 12 mars 1585.<br />
Saisie et vente, 1606-1643 1 . — DE SOUVRÉ Gilles,<br />
évêque d’Auxerre, trésorier de la Ste-Chapelle de<br />
Paris. Quittance d’une dette de 400 livres partie<br />
de 1.046 livres, d’origine non indiquée, donnée<br />
par Charles Deschamps, S r de Marcilly-sur-<br />
Maulne (26 décembre 1631) 2 . — TOUSSY, Aimard<br />
de Prie, S r de Rachat par Arthur de Lansac à la<br />
veuve de Charles de Pincey, maître d’hôtel du<br />
Roi, pour 12.000 livres d’une rente de 750 livres<br />
due par M. de Toussy (17 juin 1624). — DE<br />
VAUCELLES René, S r de La Chaulne, demeurant à<br />
Grillemont (I.-et-L.). Reconnaissance d’un prêt de<br />
300 livres fait par Arthur de Lansac (4 février<br />
1610).<br />
1. Sur Chargé et Razines, voyez aussi section II ci-dessous.<br />
2. Sur Marcilly-sur-Maulne, propriété des Fouquet, voyez ci-dessus<br />
E 780.<br />
232<br />
E 826 (liasse). — 2 pièces parchemin ;<br />
19 pièces papier.<br />
1631-1657. — GILLES DE LANSAC dernier du<br />
nom, époux de Françoise Foucquet de Croissy<br />
(Voyez E 780) puis de Marie Fossé 1 . —<br />
Renonciation par le dit Gilles, qualifié de capitaine<br />
du château du Plessis-lès-Tours à l’héritage des<br />
meubles laissés au domicile de son père, qui<br />
seront affectés au paiement des dettes (15 avril<br />
1631). — Procuration donnée en blanc par lui<br />
pour la liquidation de droits matrimoniaux de sa<br />
feue mère (13 août 1632). Dix-neuf quittances<br />
autographes données par Marie Fossé, seconde<br />
femme de Gilles de Lansac, pour les arrérages de<br />
son douaire (1640-1657).<br />
Maison de Vassé<br />
Héritière d’Azay-le-Rideau<br />
par alliance avec les Lansac<br />
E 827 (liasse). — 2 pièces parchemin ;<br />
26 pièces papier.<br />
1613-1777. — ÉTAT CIVIL DES VASSÉ ET<br />
AFFAIRES PERSONNELLES. — Brève notice généalogique<br />
remontant à Marie, fille de Gilles de Lansac,<br />
et à leurs trois fils Louis Alexandre, Arthur Joseph<br />
(prêtre) et Henri François, qui suivent (XVII e<br />
siècle). Nous y avons joint une généalogie plus<br />
complète d’après E 812 qui précède et d’après la<br />
brochure de la comtesse de Reinach-Foussemagne<br />
: « Les marquis de Vassé, ancêtres<br />
d’Alfred Mézières », Orléans 1922, in 8°. — Neuf<br />
extraits d’état-civil pris à Paris en 1820 et en<br />
1668 (1656-1750). — Trois feuillets en forme de<br />
livre de raison pour 1675-1684. — Deux extraits<br />
du contrat de mariage de Anne de Vassé, fille de<br />
Jean de Vassé (branche cadette ?), S r de Classé<br />
avec Antoine de Garabie-Pierrepont, S r d’Estinville,<br />
La Luzerne et Ronceray (18 décembre 1664). —<br />
Lettres de committimus pour Henri-François de Vassé,<br />
vidame du Mans, gouverneur du Plessis-lès-Tours, lui<br />
permettant de répondre à ses créanciers devant la<br />
cour des requêtes de l’Hôtel du Roi (1683, 10 février).<br />
1. Gilles de Lansac tué au siège de Dôle le 30 juillet 1636, mourut<br />
sans héritier mâle.