Hausgeschichte Eisenberg - Burgenmuseum Eisenberg eV
Hausgeschichte Eisenberg - Burgenmuseum Eisenberg eV
Hausgeschichte Eisenberg - Burgenmuseum Eisenberg eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Durch Kauf 44 kam das Anwesen am 6.11.1891 an:<br />
BRENNER oo 16.11.1891 Hacker<br />
Joseph Maria<br />
v. Eisenburg v. Zell<br />
* 28.03.1861 * 14.02.1867<br />
+ 27.06.1921 + 15.09.1927<br />
Kinder:<br />
1. * 5.10.1892 Eduard + 11.05.1962<br />
2. * 10.07.1895 Franz Joseph + 23.08.1895<br />
3. * 5.08.1898 Josepha + 25.04.1953<br />
4. * 2.12.1901 Franz Xaver oo nach Hopferwald<br />
5. * 11.07.1906 Veronika + 23.05.1956<br />
Joseph Brenner war der Sohn des Bürgermeisters Franz Joseph Brenner von<br />
Eisenburg („Koneberg“). Franz Joseph Brenner unterzeichnet 1891 einen Bauplan<br />
(Einbau eines Kamins) für Hausnummer 70. 45<br />
Im Steuerkataster 1896 ist als Nachfolger auf dem Hof Eduard Brenner eingetragen.<br />
Aus gesundheitlichen Gründen überließ er das Anwesen seiner Schwester Josepha.<br />
GUGGEMOS oo Brenner<br />
Anton Josepha<br />
v. Oberdolden v. Unterdolden<br />
* 16.06.1899 * 5.08.1898 Unterdolden<br />
+ +<br />
Die Ehe wurde („in der Hitler-Zeit“) geschieden.<br />
Kinder:<br />
1. * Maria<br />
GAST oo Guggemos<br />
Gotthard Maria<br />
v. Weizern v. Unterdolden<br />
* *<br />
+<br />
Kinder:<br />
1. * Eduard<br />
2. * Josef<br />
3. * Georg<br />
4. * Wolfgang<br />
5. * Gotthard<br />
6. * Markus<br />
7. * Marlies<br />
44 Kaufvertrag im Haus Maria Gast, Unterdolden 70<br />
45 im Haus Maria Gast, Unterdolden 70<br />
23