Document de Référence 2011 - Le Groupe - Boursorama
Document de Référence 2011 - Le Groupe - Boursorama
Document de Référence 2011 - Le Groupe - Boursorama
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Alain BOZZI<br />
17 cours Valmy<br />
92972 Paris La Défense<br />
Olivier LECLER<br />
11 Avenue <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong><br />
Bretagne<br />
98000 Monaco<br />
Mandat ayant pris fin le<br />
19/05/<strong>2011</strong><br />
Date <strong>de</strong> 1ère<br />
nomination<br />
Mandat actuel<br />
expirant à l’AG<br />
statuant sur les<br />
comptes <strong>de</strong><br />
l’exercice clos au<br />
02/04/2004 31/12/2015<br />
Date <strong>de</strong> 1ère<br />
nomination<br />
10/05/2005<br />
Mandat renouvelé<br />
par AGO du<br />
21/05/2010<br />
Mandat actuel<br />
expirant à l’AG<br />
statuant sur les<br />
comptes <strong>de</strong><br />
l’exercice clos au<br />
Fin <strong>de</strong> mandat :<br />
19/05/<strong>2011</strong><br />
Fonction<br />
principale<br />
exercée dans<br />
la société<br />
<strong>Boursorama</strong> <strong>Document</strong> <strong>de</strong> <strong>Référence</strong> <strong>2011</strong><br />
Fonction principale exercée<br />
en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> la société<br />
Aucune Directeur Délégué <strong>de</strong> la<br />
Conformité <strong>de</strong> la Société<br />
Générale<br />
Fonction<br />
principale<br />
exercée dans<br />
la société<br />
Aucune<br />
Fonction principale exercée<br />
en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> la société<br />
Directeur Général et<br />
administrateur <strong>de</strong><br />
SG Private Banking (Monaco)<br />
Autres mandats et fonctions exercés dans<br />
toute société en <strong>2011</strong><br />
Administrateur :<br />
SGA SG Acceptance NV<br />
Autres mandats et fonctions exercés dans<br />
toute société en <strong>2011</strong><br />
Administrateur :<br />
Caishen Fund<br />
Prési<strong>de</strong>nt :<br />
Caishen Fund<br />
Anciens mandats et fonctions exercés dans toute<br />
société (5 <strong>de</strong>rnières années)<br />
Administrateur :<br />
Newedge Singapor PTE Ltd., Newedge Derivatives<br />
Hong Kong, Newedge Canada Inc., Newedge Hong<br />
Kong, Newedge Group, Newedge Facilities<br />
Management Inc., Newedge US LLC, Pareli, Newedge<br />
Nominees (UK) Ltd, Newedge Broker Ltd, SGA SG<br />
Acceptance NV<br />
Directeur Général Délégué :<br />
Newedge Group<br />
Prési<strong>de</strong>nt et Directeur Général <strong>de</strong> Parel<br />
Représentant permanent:<br />
<strong>de</strong> la Société Générale pour Fimat SNC, <strong>de</strong> Newedge<br />
Group pour Fimat Futures UK<br />
Senior Executive Officer <strong>de</strong> Fimat futures Ltd.<br />
Anciens mandats et fonctions exercés dans toute<br />
société (5 <strong>de</strong>rnières années)<br />
Prési<strong>de</strong>nt du Conseil d’Administration :<br />
Euromirabelle<br />
Membre du Comité <strong>de</strong> Surveillance :<br />
SGAM Negociation, SGAM AI Pierre Patrimoine,<br />
SGAM AI Pierre Entreprise, Etoile gestion, Pierre<br />
patrimoine 3, Etoile gestion<br />
Administrateur :<br />
AD PLAY, EXECUTION SERVICES GROUP LTD, SGAM AI<br />
SIF Umbrella, SGAM AI Edge Inc. , SGAM Banque,<br />
COUPOLE Investment Management, SGAM<br />
Luxembourg S.A., SG Investment Management,<br />
Execution Services Group Ltd , SGAM AI Multi<br />
Strategy Fund, SGAM Venture Fund<br />
Gérant :<br />
Lorraine Internet<br />
Prési<strong>de</strong>nt :<br />
SGAM Venture Fund, SGAM AI SIF Umbrella, SGAM<br />
Luxembourg S.A., SGAM AI Multi Strategy Fund,<br />
SGAM, Coupole IM<br />
Directeur Général :<br />
SGAM, Coupole IM<br />
42