Nieuwsbrief 167 11 september 2010 - World Ship Society ...
Nieuwsbrief 167 11 september 2010 - World Ship Society ...
Nieuwsbrief 167 11 september 2010 - World Ship Society ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ALBANYBORG 9466300, 20-6-<strong>2010</strong> te water gelaten bij Hudong-Zhonghua <strong>Ship</strong>building Co. Ltd. te Shanghai onder<br />
bouwnummer H1574A, 13 e in serie van 17.500 DWT vrachtschepen, 9-<strong>2010</strong> geplande oplevering aan Wagenborg<br />
<strong>Ship</strong>ping B.V., Delfzijl, <strong>11</strong>.864 BRT, 17.300 DWT, 7.500 kW, Wärtsilä 6L46F, 17 kn.<br />
ALMAR 8002729, 21-5-1980 kiel gelegd, 7-1980 te water gelaten, 9-1980 opgeleverd door J.J. Sietas K.G. Schiffswerft<br />
G.m.b.H. & Co., Hamburg (922) als BIRGIT JÜRGENS aan Klaus Jürgens, Hamburg-West Duitsland, vrachtschip, 1988<br />
verkocht aan Tantomar Transportes Maritimos Ltda., Lissabon-Portugal, 13-9-1988 herdoopt ALMAR, 1994 verkocht aan<br />
Slibail Portuguesa de Locaçao Financiera S.A., Lissabon-Portugal, in beheer bij Tantomar Transportes Maritimos Ltda.,<br />
1997 verkocht aan Woodchester Credit Lyonnais Leasing S.A., Lissabon-Portugal, in beheer bij Tantomar Transportes<br />
Maritimos Ltda., 10-9-1997 gearriveerd te Rotterdam vanaf Valencia, 3-<strong>11</strong>-1997 aangehouden, 2-9-1999 onder arrest te<br />
Slikkerveer, 2000 in beheer bij De Schutter Groep, Rotterdam, 2000 verkocht aan verkocht aan Van der Kooy Pijnacker<br />
B.V., Pijnacker, thuishaven: Willemstad-N.A., bij Vlaardingen Oost <strong>Ship</strong>repair B.V. te Vlaardingen verbouwd tot<br />
tankschip voor het vervoer van eetbare oliën, in eigen beheer bij Scheepswerf Schiepo te Ridderkerk de verbouwing<br />
voltooid, 2001 nieuwe motor geplaatst, 9-3-2001 officieel gedoopt ALMAR door mevr. Annette v.d. Kooy (dochter van<br />
de eigenaar), 13-3-2001 in de vaart gebracht bij Scheepvaart Mij. “Almar” N.V., Willemstad-N.A., 20-<strong>11</strong>-2004 met de<br />
schroef in een net verstrikt geraakt ongeveer 9 mijl ten noordwesten van Terschelling bij windkracht 7 uit het<br />
noordwesten, door de sleepboot HUNTER van Rederij Noordgat V.o.F. naar Harlingen gesleept, <strong>11</strong>-1-2007 tijdens een<br />
reis van Erith, U.K. naar Hamburg op de Noordzee t.h.v. Texel tijdens slecht weer problemen met de machine<br />
opgelopen, door de WAKER en HUNTER naar de rede van Den Helder gesleept, daarna door de PIETER en COASTAL<br />
TIGER te Den Helder afgemeerd, 27-4-<strong>2010</strong> (e) verkocht aan Dolphin Marine Services e.K., München, in beheer bij<br />
Transport & Offshore Service <strong>Ship</strong> Delivery B.V., Rotterdam, 22-6-<strong>2010</strong> onder de vlag van St. Vincent and the<br />
Grenadines gebracht, thuishaven Kingstown, roepsein J8B4349, 27-6-<strong>2010</strong> vertrokken van ‘s-Gravendeel met<br />
bemanning van TOS naar Bandar Abbas, 30-7-<strong>2010</strong> te Bandar Abbas.<br />
AMSTELWAL 7921837, 28-1-1981 kiel gelegd, 12-5-1981 te water gelaten, 17-9-1981 opgeleverd door Kawasaki Heavy<br />
Industries Ltd., Kobe (1328) als NIELS ONSTAD aan Niels Onstad Tankrederi A/S, Noorwegen, in beheer bij Onstad<br />
<strong>Ship</strong>ping A/S, 1-1985 verkocht aan Nedlloyd Bulk B.V., Rotterdam, 14-2-1985 in dienst en herdoopt AMSTELWAL,<br />
roepsein PCPY, 1993 ingebracht bij Amstelwal Antilles B.V., Willemstad-N.A., in beheer bij Nedlloyd Bulk B.V., roepsein<br />
PJPH, 1995 ingebracht bij Bulknedlloyd Holdings B.V., Willemstad-N.A., in beheer bij Nedlloyd Bulk B.V., 1996 verkocht<br />
aan Amstelwal Antilles N.V., Willemstad-N.A., in beheer bij Coeclerici Armatori S.p.A., Genua, 1997 in beheer bij<br />
<strong>Ship</strong>ping Services S.r.l., 1998 verkocht aan Zonguldak Denizcilik ve Ticaret A.S., Istanbul-Turkije, in beheer bij <strong>Ship</strong>ping<br />
Services S.r.l., herdoopt BULKEREGLI, 2000 verkocht aan Amstelwal Antilles N.V., Willemstad-N.A., herdoopt<br />
AMSTELWAL, 23-1-2001 verkocht aan Cape President Navigation S.A., Panama, herdoopt CAPE PRESIDENT, 2001<br />
verkocht aan Bulk Amstelwal Antilles N.V., Willemstad-N.A., in beheer bij Ceres Hellenic <strong>Ship</strong>ping Enterprises Ltd., 2002<br />
verkocht aan Explendor Marine S.A., in beheer bij TMT Co. Ltd., Taipei City, 8-4-2002 te Amsterdam herdoopt INTEGRA<br />
DUCKLING, <strong>11</strong>-2002 verkocht aan Favour Marine S.A., Panama, in beheer bij TMT Co. Ltd., Taipei City, 30-7-<strong>2010</strong><br />
verkocht voor de sloop te Pakistan, 16-8-<strong>2010</strong> vertrokken van Mundra.<br />
ANDRÉ-W 9518232, 18-3-<strong>2010</strong> gedoopt door Mia Timmer (medewerkster op de afdeling Relatiebeheer Particuliere<br />
Reders van Wagenborg <strong>Ship</strong>ping te Delfzijl) en casco te water gelaten te Korcula onder Nederlandse vlag, 29-4-<strong>2010</strong><br />
casco gearriveerd in de Haringhaven te IJmuiden achter de sleepboot WATERMAN, 1-5-<strong>2010</strong> vertrokken naar Kampen,<br />
afgebouwd bij Peters <strong>Ship</strong>yards B.V. Kampen onder bouwnummer <strong>11</strong>01, 25-8-<strong>2010</strong> gearriveerd te Harlingen van de<br />
werf te Kampen, vlag: Antigua & Barbuda, roepsein V2FC4, 31-8-<strong>2010</strong> aan de Überseebrücke te Hamburg opgeleverd<br />
aan Andre Wieczorek G.m.b.H. & Co. K.G., Hamburg, in beheer bij Wagenborg <strong>Ship</strong>ping B.V., Delfzijl.