Schweizerisches Handelsamtsblatt Feuille officielle suisse ... - Deutsch
Schweizerisches Handelsamtsblatt Feuille officielle suisse ... - Deutsch
Schweizerisches Handelsamtsblatt Feuille officielle suisse ... - Deutsch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
10. 4. 2001 No 70 – 2681<br />
in Anwendung von Art. 86 Abs. 3 HRegV widerrufen. Gelöscht: [Auflösung:<br />
von Amtes wegen in Anwendung von Art. 86 HRegV]. Eingetragene<br />
Personen Geändert: Gaon, David L., Heimat: Genève, in Genève,<br />
Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung,<br />
Liquidator mit Kollektivunterschrift zu zweien]. Neu: Cottet,<br />
Gilles, Heimat: Jussy, in Genève, Sekretär mit Kollektivunterschrift<br />
zu zweien.<br />
04.04.2001 (2990)<br />
LLA Lukas Landwehr, Application Design, Sitz: Z u g , Dienstleistungen,<br />
Organisation und Unternehmensberatung im EDV-Bereich, Einzelfirma<br />
(SHAB Nr. 207 vom 28.10.1997, S. 7833). Löschung: infolge Geschäftsaufgabe.<br />
04.04.2001 (2991)<br />
Roca Colorada AG in Liquidation, Sitz: [bisher: B a a r ], Erstellung,<br />
Verwaltung und Handel mit Immobilien im Ausland,Aktiengesellschaft<br />
(SHAB Nr. 26 vom 07.02.2001, S. 930). Statutenänderung: 20.03.2001.<br />
Firma Neu: Roca Colorada AG. Sitz Neu: R i s c h . Domizil Neu: Blegistrasse<br />
1, 6343 Rotkreuz. Zweck Neu: Erstellung, Verwaltung von und<br />
Handel mit Immobilien im Ausland sowie Handel mit und Vertrieb und<br />
Vermarktung von Produkten aller Art; kann sich an anderen Unternehmungen<br />
beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Bemerkungen<br />
Neu: Nachdem der gesetzmässige Zustand wiederhergestellt ist,<br />
wird die von Amtes wegen erfolgte Auflösung der Gesellschaft in Anwendung<br />
von Art. 86 Abs. 3 HRegV widerrufen. Ferner Aenderung<br />
nicht publikationspflichtiger Tatsachen. Gelöscht: [Auflösung: von Amtes<br />
wegen in Anwendung von Art. 86 HRegV. Die Gesellschaft ist ohne<br />
Domizil]. Eingetragene Personen Neu: Gerber, Peter, Heimat: Langnau<br />
im Emmental, in Brüttisellen, Mitglied mit Einzelunterschrift; Schneider<br />
Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle. Gelöscht: [Skarne, Oscar, Heimat:<br />
Oberägeri, in unbekannt (-), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung,<br />
Liquidator mit Einzelunterschrift].<br />
04.04.2001 (2992)<br />
Hi-Q Solutions Ltd (Hi-Q Solutions AG) (Hi-Q Solutions SA), Sitz:<br />
B a a r , Realisierung und Betreuung von EDV-Projekten,Aktiengesellschaft<br />
(SHAB Nr. 231 vom 27.11.2000, S. 8058). Bemerkungen Neu:Auflösung:<br />
infolge Fusion gemäss Art. 748 OR mit der "Sage Sesam Ltd", in<br />
Baar. Generalversammlung vom 20.03.2001. Aktiven und Passiven der<br />
Hi-Q Solutions Ltd gehen auf die "Sage Sesam Ltd" über.<br />
04.04.2001 (2993)<br />
Sage Sesam Ltd (Sage Sesam AG) (Sage Sesam SA), Sitz: B a a r , Realisierung<br />
und Betreuung von EDV-Projekten, Aktiengesellschaft<br />
(SHAB Nr. 45 vom 06.03.2001, S. 1667). Statutenänderung: 20.03.2001.<br />
Aktienkapital Geändert: CHF 6’000’000 [bisher: CHF 100’000], Liberierung:<br />
CHF 6’000’000 [bisher: CHF 100’000], 60’000 Namenaktien zu<br />
CHF 100 [bisher: 1’000 Namenaktien zu CHF 100]. Bemerkungen Neu:<br />
Fusion: Uebernahme der Aktiven von CHF 302’268.73 und der Passiven<br />
von CHF 256’749.60 der "Hi-Q Solutions Ltd", in Baar, gemäss Bilanz<br />
per 30.09.2000 und Fusionsvertrag vom 19.03.2001 nach Massgabe<br />
von Art. 748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin<br />
sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung<br />
statt. Fusion: Uebernahme der Aktiven von CHF<br />
133’758.85 und der Passiven von CHF 99’702.15 der "Pyramid Software<br />
GmbH", in Langenthal, gemäss geprüfter Bilanz per 30.09.2000 und Fusionsvertrag<br />
vom 19.03.2001. Da die übernehmende Gesellschaft alleinige<br />
Gesellschafterin der übernommenen Gesellschaft ist, findet keine<br />
Kapitalerhöhung statt.<br />
04.04.2001 (2994)<br />
Huthwaite (Schweiz) GmbH, Sitz: [bisher: S t ä f a ], Aus- und Fortbildung<br />
von Führungskräften und Kaderleuten, GmbH (SHAB Nr. 177<br />
vom 16.09.1997, Seite 6804). Statutenänderung: 20.03.2001. Sitz Neu:<br />
Z u g . Domizil Neu: Unter Altstadt 10, 6300 Zug. Zweck:Aus- und Fortbildung<br />
von Führungskräften und Kaderleuten sowie Beratung derselben<br />
in Führung und Verkauf. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf den<br />
schweizerischen Markt ausgerichtet; kann sich an ähnlichen Unternehmen<br />
beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern.<br />
Stammkapital: CHF 45’000. Publikationsorgan Bisher: SHAB.<br />
Eingetragene Personen Bisher: Meier, Ronald, Heimat: Bülach, in Corcelles-près-Payerne,<br />
Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Stammanteil:<br />
CHF 15’000. Geändert: Schwegler, Hans Ulrich, Heimat: Hergiswil<br />
NW, in Stäfa, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF<br />
15’000 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift,<br />
Stammanteil: CHF 30’000]. Neu: Brauchli, Jürg, Heimat: Weerswilen, in<br />
Abtwil, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil:<br />
CHF 15’000.<br />
04.04.2001 (2995)<br />
Trend Stores AG, Sitz: [bisher: S t e inhausen ],Handel mit Textilien,<br />
Schuhen, Sportartikeln und Schmuck, Aktiengesellschaft (SHAB<br />
Nr. 227 vom 22.11.1999, S. 7912). Statutenänderung: 29.03.2001. Sitz<br />
Neu: Z u g . Domizil Neu: St. Antonsgasse 4a, 6301 Zug. Bemerkungen<br />
Neu: Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.<br />
04.04.2001 (2996)<br />
Mobil Oil (Switzerland), Sitz: Z u g , Herstellung, Lagerung, Umschlag<br />
und Transport von sowie Handel mit Mineralölen, Aktiengesellschaft<br />
(SHAB Nr. 16 vom 24.01.2001, S. 560). Eingetragene Personen Neu:<br />
Hartmann, Dr. Jürg E., Heimat: Pratteln, in Egg, Präsident mit Kollektivunterschrift<br />
zu zweien; Krämer, Marcel, Heimat: Dübendorf, in Neuheim,<br />
Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien. Gelöscht: [Lischer,<br />
Franz, Heimat: Schüpfheim, in Birsfelden, Prokurist mit Kollektivprokura<br />
zu zweien]; [Marti, Bernhard, Heimat: Rohr SO, in Lostorf, Prokurist<br />
mit Kollektivprokura zu zweien]; [Schiess, Dr. Niklaus E., Heimat:<br />
Basel, in Riehen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor<br />
mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Rasi, Dr. Roland, Heimat: Basel,<br />
Zürich, in Basel, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Kraus,<br />
Werner, Heimat: Oesterreich, in Wien (AT), Präsident mit Kollektivunterschrift<br />
zu zweien, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];<br />
[Courtes, Jean-Marie, Heimat: Frankreich, in Wangen SZ, Vizedirektor<br />
mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Hobi, Pius Paul, Heimat: Mels, in<br />
Arosa, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien]; [Wallek, Michael,<br />
Heimat: Bundesrepublik <strong>Deutsch</strong>land, in Zürich, Prokurist mit Kollektivprokura<br />
zu zweien]; [Zulauf, Stefan Thomas, Heimat: Rohrbach, in<br />
Adlikon, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].<br />
04.04.2001 (2997)<br />
Span Immobilien Holding AG in Liquidation, Sitz: Z u g , Beteiligung<br />
an anderen Unternehmungen im ausländischen Immobilienbereich,<br />
Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.1999, S. 7801). Löschung:<br />
Die Liquidation ist durchgeführt, die Firma erloschen.<br />
04.04.2001 (2998)<br />
IZ Interhandel AG, Sitz: Z u g , Internationaler Handel mit Waren aller<br />
Art,Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 28.07.2000, S. 5178). Domizil<br />
Neu: Chamerstrasse 67, 6300 Zug. Eingetragene Personen Neu:<br />
Moser Treuhand, in Affoltern am Albis, Revisionsstelle.<br />
04.04.2001 (2999)<br />
Galcomet AG (Galcomet SA) (Galcomet Ltd), Sitz: Z u g , Handel mit<br />
Metallen, insbesondere mit Aluminium, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.<br />
130 vom 08.07.1999, S. 4648). Eingetragene Personen Geändert: Brack,<br />
Alicia-Maria, Heimat: Zug, in Baar, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher:<br />
in Zug]. Neu: Schlumpf & Partner Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.<br />
Gelöscht: [Fidinter AG Treuhand-Gesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle].<br />
04.04.2001 (3000)<br />
Bumbacher Informatik, Sitz: B a a r , Verkauf und Installation von<br />
EDV-Hard- und Software, Einzelfirma (SHAB Nr. 30 vom 12.02.1999,<br />
S. 1003). Bemerkungen Gelöscht: [weitere Geschäftslokale: Leonhardstrasse<br />
4, 8001 Zürich].<br />
04.04.2001 (3001)<br />
7ton Holding AG, Sitz: Z u g , Gründung und Finanzierung von Unternehmen,<br />
Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2000, S. 5902).<br />
Statutenänderung: 28.03.2001. Bemerkungen Neu:Aenderung nicht publikationspflichtiger<br />
Tatsachen.<br />
04.04.2001 (3002)<br />
Immofin Invest Holding AG, Sitz: Z u g , Beteiligung an sowie Finanzierung,<br />
Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2001, S. 560). Bemerkungen<br />
Neu:Auflösung: infolge Fusion gemäss Art. 748 OR mit der "Sofitec<br />
Société Financière et Technique SA", in Zug. Generalversammlung<br />
vom 26.03.2001. Aktiven und Passiven der Immofin Invest Holding AG<br />
gehen auf die "Sofitec Société Financière et Technique SA" über.<br />
04.04.2001 (3003)<br />
Sofitec Société Financière et Technique SA, Sitz: Z u g , Finanzierungsgeschäfte<br />
aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2001,<br />
S. 560). Bemerkungen Neu: Fusion: Uebernahme der Aktiven von CHF<br />
1’465’427.54 und der Passiven von CHF 582’568.42 der "Immofin Invest<br />
Holding AG", in Zug, gemäss Bilanz per 01.01.2001 und Fusionsvertrag<br />
vom 14.03.2001 nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die übernehmende<br />
Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft<br />
ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.<br />
04.04.2001 (3004)<br />
Precoma AG, Sitz: B a a r , Erwerb und Verwaltung von in- und ausländischen<br />
Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom<br />
01.03.2001, S. 1544). Firma Neu: Precoma AG in Liquidation. Bemerkungen<br />
Neu: Auflösung: von Amtes wegen in Anwendung von Art. 86 und<br />
88a HRegV. Die Gesellschaft ist ohne Liquidator und ohne Domizil.<br />
Fribourg – Freiburg – Friburgo<br />
District de la Glâne<br />
29.03.2001 (60)<br />
Mifroma SA, à U r s y , exploitation d’une cave à fromage, production,<br />
achat et vente de fromage, etc. (FOSC du 18.01.2001, no 12, p. 389). François<br />
Marmy, de Forel (FR) et Autavaux, à Forel (FR), est nommé membre<br />
de la direction, avec signature collective à deux.<br />
29.03.2001 (61)<br />
A.M.I. Assistance & Maintenance Informatique, Fabrice Nery,à Chap<br />
e l l e ( G l â n e ) , vente, assemblage PC, installation réseau, etc.<br />
(FOSC du 30.06.1998, no 123, p. 4477). Cette raison est radiée par suite<br />
de la reprise des actifs et passifs par la société à responsabilité limitée<br />
"A.M.I. Sàrl Assistance & Maintenance Informatique", à Chapelle<br />
(Glâne), inscrite le 12 février 2001.<br />
District de la Gruyère<br />
30.03.2001 (243)<br />
Elisabeth Sauro,à Bulle,salon de coiffure (FOSC du 16.05.1975, no<br />
112, p. 1341). La raison est radiée par suite de remise de commerce à<br />
Sauro Rolando et Elisabeth, à Bulle, société en nom collectif inscrite.<br />
30.03.2001 (244)<br />
MG Constructions en bois rond et meubles de jardin, Martial Genoud,<br />
à C h a r m e y . Le titulaire est Martial Genoud, de Vuadens, à Charmey.<br />
Construction en bois rond; meubles de jardin; jardin Robinson, aménagement<br />
extérieur, paysagisme, correction de ruisseau, soins culturaux,<br />
abattage spéciaux et bûcheronage.<br />
30.03.2001 (245)<br />
Osteria chez Angelo, A. et R. Martellotta, à Bulle,exploitation du<br />
café du Moléson (FOSC du 26.01.1987, no 19, p. 305). Par suite de nouvelle<br />
numérotation <strong>officielle</strong> l’adresse actuelle est rue de Gruyères 33.<br />
30.03.2001 (246)<br />
Banque Raiffeisen de Charmey, à C h a r m e y , société coopérative<br />
(FOSC du 5.01.2001, no 3, p. 92). Jean-Claude Borcard ne fait plus partie<br />
du conseil d’administration.<br />
30.03.2001 (247)<br />
JOB 4 IT Sàrl,à Bulle,nouvelle société à responsabilité limitée. Date<br />
des statuts: 28 mars 2001. But: Toutes activités de conseil dans le domaine<br />
informatique, toutes activités dans le domaine de "l’outsourcing",<br />
l’achat, la distribution et la vente de tous équipements informatiques<br />
et de logiciels, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,<br />
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement<br />
aux buts de la société, ou susceptibles d’en faciliter l’extension<br />
ou le développement, et la création de succursales en Suisse et à<br />
l’étranger. Capital social: CHF 20’000, entièrement libéré. Associés:<br />
Dafflon Jean-Daniel, de Neyruz, à Bulle, pour une part de CHF 19’000<br />
et Jacquat Eric, d’Avry-sur-Matran, à Bulle, pour une part de CHF<br />
1’000. Publications: FOSC. Gérant: L’associé Dafflon Jean-Daniel, avec<br />
signature individuelle. Adresse: rue de Corbières 31, 1630 Bulle.<br />
30.03.2001 (248)<br />
C.E.I. Cosmos Energy Innovation S.A., à B u l l e , recherche et développement<br />
de brevets etc. (FOSC du 31.07.1997, no 145, p. 5492). Mohamed<br />
Alfaghee, de Lybie, à Tripoli (Lybie), est nommé directeur avec signature<br />
individuelle.<br />
District de la Sarine<br />
04.04.2001 (1059)<br />
Arc-en-Ciel, S.Liacî,à Grolley,faillite du titulaire prononcée par ordonnance<br />
du 15.02.1995. (FOSC du 28.02.2001, p. 1503). La procédure<br />
de faillite étant clôturée, cette raison est radiée d’office du registre du<br />
commerce de la Sarine conformément aux dispositions de l’art. 66, al. 1,<br />
de l’ORC.<br />
04.04.2001 (1060)<br />
Boutique New Line, Pauline César,à Fribourg,Boulevard de Pérolles<br />
46. Chef de la maison: César Pauline, du Portugal, à Lausanne. But:<br />
import, export, vente de vêtements hommes, femmes et enfants.<br />
04.04.2001 (1061)<br />
Cucinotta Angelo,à Fribourg,faillite du titulaire prononcée par ordonnance<br />
du 18.05.1998. (FOSC du 06.10.1998, p. 6847). La procédure<br />
de faillite étant clôturée, cette raison est radiée d’office du registre du<br />
commerce de la Sarine conformément aux dispositions de l’art. 66, al. 1,<br />
de l’ORC.<br />
04.04.2001 (1062)<br />
GREMAUD Benoît, Restaurant le MONTIVERT, à M a r l y , faillite<br />
du titulaire prononcée par ordonnance du 07.06.1999. (FOSC du<br />
17.07.2000, p. 4867). La procédure de faillite étant clôturée, cette raison<br />
est radiée d’office du registre du commerce de la Sarine conformément<br />
aux dispositions de l’art. 66, al. 1, de l’ORC.<br />
04.04.2001 (1063)<br />
Constroduit S.A. en liquidation,à Lossy-Formangueires,faillite<br />
suspendue pour défaut d’actif par ordonnance du 08.11.1991.<br />
(FOSC du 13.12.2000, p. 8484). La procédure de faillite étant clôturée,<br />
cette raison est radiée d’office, conformément aux dispositions de l’art.<br />
66, al. 2, de l’ORC.<br />
04.04.2001 (1064)<br />
Euromaintenance S.A. en liquidation, à Fribourg,faillite suspendue<br />
pour défaut d’actif par ordonnance du 24.07.2000. (FOSC du<br />
12.12.2000, p. 8451). La procédure de faillite étant clôturée, cette raison<br />
est radiée d’office, conformément aux dispositions de l’art. 66, al. 2, de<br />
l’ORC.<br />
04.04.2001 (1065)<br />
Pro Domo Fribourg S.A. en liquidation,à Fribourg,faillite suspendue<br />
pour défaut d’actif par ordonnance du 21.05.1999. (FOSC du<br />
12.12.2000, p. 8451). La procédure de faillite étant clôturée, cette raison<br />
est radiée d’office, conformément aux dispositions de l’art. 66, al. 2, de<br />
l’ORC.<br />
04.04.2001 (1066)<br />
Abas Personalberatung S.à r.l., à Montévraz,l’exploitation d’un<br />
bureau de placement de personnel. (FOSC du 02.05.1994, p. 2380). Nouvelle<br />
numérotation de la rue: Praz Mattaux 143.<br />
04.04.2001 (1067)<br />
Deniz Construction Sàrl en liquidation, à M a r l y , faillite suspendue<br />
pour défaut d’actif par ordonnance du 17.01.2000. (FOSC du 12.12.2000,<br />
p. 8451). La procédure de faillite étant clôturée, cette raison est radiée<br />
d’office, conformément aux dispositions de l’art. 66, al. 2, de l’ORC.<br />
04.04.2001 (1068)<br />
GWH-Ordinateur S.à.r.l., à M o n t é v r a z , exploitation d’un commerce<br />
de matériel informatique, etc. (FOSC du 10.05.1994, p. 2593).<br />
Nouvelle numérotation de la rue: Praz Mattaux 143.<br />
04.04.2001 (1069)<br />
Holitel S.à r.l.,à Montévraz,organisation et conseils dans l’hôtellerie<br />
et agence de voyages. (FOSC du 23.02.1994, p. 1047). Nouvelle numérotation<br />
de la rue: Praz Mattaux 143.<br />
04.04.2001 (1070)<br />
ILFORD Imaging Switzerland GmbH, à M a r l y , fabrication et vente<br />
de matériel photographique, etc. (FOSC du 07.09.2000, p. 6134). La signature<br />
collective à deux de Balmer Pascal, McMahon Barry, Price<br />
John, Stebler Anton, et Tune David, est radiée. Signature collective à<br />
deux est conférée à Bernard François, de Coeuve, à Bulle, Blackhurst<br />
Jill, de Grande-Bretagne, à Marly, Gremaud Michel, de Vuadens, à<br />
Marly, Hofmann Rita, de Schuepfen, à Marly, et Piccot Michel, de Versoix,<br />
à Marly.<br />
04.04.2001 (1071)<br />
Noble Contracting Sàrl,à Fribourg,réalisation pour son compte ou<br />
pour le compte de tiers, etc. (FOSC du 12.02.1998, p. 1075). Associé:<br />
Metz Werner, inscrit, est maintenant domicilié à Fribourg.<br />
04.04.2001 (1072)<br />
Sphinx Fashion Sàrl en liquidation, à Fribourg,faillite suspendue<br />
pour défaut d’actif par ordonnance du 03.05.2000. (FOSC du 12.12.2000,<br />
p. 8451). La procédure de faillite étant clôturée, cette raison est radiée<br />
d’office, conformément aux dispositions de l’art. 66, al. 2, de l’ORC.<br />
04.04.2001 (1073)<br />
YELLO SARL,à Fribourg,distribution de tous services et conseils<br />
en matière de mode, etc. (FOSC du 04.06.1999, p. 3748).Associées: Zarei<br />
Yalda, inscrite, est maintenant domiciliée à Gaillard (F). Zarei Hilda,<br />
inscrite, maintenant domiciliée à Genève, se nomme désormais Lindenmeyer<br />
Hilda.<br />
04.04.2001 (1075)<br />
PREMIUM-CLASS-BUSINESS CO LTD, à Londres, succursale de<br />
Farvagny, à F a r v a g n y , Route des Ecoles 2. Sous cette raison sociale,<br />
PREMIUM-CLASS-BUSINESS CO LTD, société anonyme à Londres<br />
(Angleterre), inscrite sur le Registre des sociétés pour l’Angleterre et le<br />
Pays de Galles, à Cardiff le 23.01.2001, a, suivant décision de son conseil<br />
d’administration, créé une succursale à Farvagny. Statuts du 22.01.2001.<br />
But: courtage en assurances de toutes catégories. Capital-actions: GBP<br />
100’000.–, libéré à concurrence de GBP 2’000.–, divisé en 100’000 actions<br />
de GBP 1.–, nominatives. La succursale est engagée par la signature<br />
individuelle de Martin Jannique, de Neyruz, à Farvagny, responsable<br />
de la succursale.<br />
04.04.2001 (1076)<br />
Pro Micro-hydraulics SA,à Fribourg,Rue St-Pierre 3, c/o FIDEX<br />
Consulting SA. Nouvelle société anonyme. Statuts du 02.04.2001. But:<br />
détention et gestion de participations à toutes entreprises financières,<br />
commerciales et industrielles, l’octroi de tout type de financement ainsi<br />
qu’achat, vente, importation et exportation de produits divers. Capitalactions:<br />
CHF 120’000.–, entièrement libéré, divisé en 120 actions de<br />
CHF 1’000.–, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions.<br />
Organe de publicité: FOSC. Communication aux actionnaires: lettre recommandée.<br />
Administration: Gabriele Stéphane, de Farvagny, à Matran,<br />
administrateur unique, avec signature individuelle. Réviseur: Fiduciaire<br />
REVITAG SA, à Fribourg.<br />
04.04.2001 (1077)<br />
Esprit de marketing Sàrl, à Fribourg,Boulevard de Pérolles 5, c/o<br />
Me Jean-Marie Cottier, avocat et notaire. Nouvelle société à responsabilité<br />
limitée. Statuts du 29.03.2001. But: conseils en marketing international,<br />
gestion de droits d’auteurs publicitaires internationaux. Capital<br />
social: CHF 20’000.–, entièrement libéré. Associés: Exertier Michel, de<br />
France, à Genève, pour une part de CHF 10’000.–, et Schindler Joël, de<br />
Worb (BE), à Rolle, pour une part de CHF 10’000.–. Gérants: les associés<br />
Exertier Michel et Schindler Joël, inscrits, tous deux avec signature<br />
individuelle. Organe de publicité: FOSC.<br />
Sensebezirk<br />
30.03.2001 (137)<br />
GAMOR Holding AG (GAMOR Holding SA) (GAMOR Holding<br />
Ltd), in D ü d i n g e n , Haltaweg 3, 3186 Düdingen, Aktiengesellschaft<br />
(Neueintragung). Statutendatum: 29.03.2001. Zweck: Erwerb, Verwaltung<br />
und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im<br />
In- und Ausland sowie Leitung und Management der Unternehmensgruppe.<br />
Aktienkapital: CHF 570’000; Liberierung Aktienkapital: CHF<br />
570’000; Aktien: 570 Namenaktien zu CHF 1’000. Vinkulierung: Die<br />
Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der<br />
Statuten. Publikationsorgan: SHAB; Mitteilungen an die Aktionäre:<br />
Brief. Eingetragene Personen: Gloor Kurt M. von Boniswil, in Meyriez,<br />
Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Boschung Othmar, von<br />
Wünnewil-Flamatt, in Flamatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu<br />
zweien. Brägger-Zumwald Carmen, von Düdingen, St. Ursen und Krinau,<br />
in Düdingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Furrer<br />
Bernhard, von Winterthur, in Gümligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift<br />
zu zweien. Zumwald Hubert, von Düdingen, in Schmitten, Mitglied,<br />
mit Kollektivunterschrift zu zweien.Treuhand Cotting AG, in Düdingen,<br />
Revisionsstelle.<br />
30.03.2001 (138)<br />
EnDes Engineering et Développement SA, in B ö s i n g e n , Beratungs-,<br />
Entwicklungs-, Design- und Konstruktionsdienstleistungen aller<br />
Art,Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.1998, S. 7253). Personen<br />
neu oder mutierend: Paul Gunnar, deutscher Staatsangehöriger, in<br />
Rorschacherberg, Präsident und Delegierter, (bisher Geschäftsführer),