Schweizerisches Handelsamtsblatt Feuille officielle suisse ... - Deutsch
Schweizerisches Handelsamtsblatt Feuille officielle suisse ... - Deutsch
Schweizerisches Handelsamtsblatt Feuille officielle suisse ... - Deutsch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
10. 4. 2001 No 70 – 2689<br />
04.04.2001 (3952)<br />
Jost & Constantin S.A., à L a u s a n n e , acquisition et gestion de portefeuilles<br />
d’assurances (FOSC du 30.03.2001, p. 2374). Bernard Constantin<br />
est maintenant à Chexbres et Jean-Marc Jost à Lausanne.<br />
04.04.2001 (3953)<br />
JS Technologies S.A.,à Saint-Sulpice (VD),conseils et prestations<br />
de service dans les domaines de l’information et de la communication<br />
(FOSC du 05.07.1999, p. 4531). Dissolution: 27 mars 2001. La liquidation<br />
est opérée sous la raison sociale JS Technologies S.A. en liquidation<br />
par les administrateurs Jean-Stéphane Szijarto, actuellement à<br />
Chexbres, et Michel Biolley nommés liquidateurs avec signature individuelle.<br />
Adresse de la société en liquidation: Lausanne, pont Charles-<br />
Bessières 3, chez Fiduciaire Maillard S.A.<br />
04.04.2001 (3954)<br />
Juggers Sécurité S.A., à Ecublens (VD),toute activité dans les<br />
domaines de la sécurité, de la protection et de la surveillance des personnes<br />
et des biens (FOSC du 11.12.2000, p. 8427). Statuts modifiés le<br />
27.03.2001. Capital-actions porté de CHF 330’000 à CHF 365’000 par<br />
l’émission de 70 actions nominatives de CHF 500. Capital-actions entièrement<br />
libéré: CHF 365’000, divisé en 730 actions nominatives de CHF<br />
500, avec restrictions quant à la transmissibilité. Trianon conseils SA<br />
n’est plus réviseur. Nouveau réviseur: CAC Compagnie d’Audit et de<br />
Conseil SA, à Lutry.<br />
04.04.2001 (3955)<br />
Le Hoggar S.A., à Montreux,exploitation de cafés, restaurants et<br />
autres entreprises touristiques (FOSC du 19.05.1999, p. 3319). L’adresse<br />
Rue du Théâtre 3, chez Pascal Pittet est radiée. Anne-Marie Gaberel<br />
n’est plus administratrice; sa signature est radiée.<br />
04.04.2001 (3956)<br />
MULTI CONSEIL GLOBAL & FINANCE, à L a u s a n n e , société<br />
anonyme (FOSC du 07.03.2001, p. 1706). Signature collective à deux est<br />
conférée à Denis Benagli-Ducrest, de et à Genève, directeur.<br />
04.04.2001 (3957)<br />
Porchet et Moser Serrurerie du Jorat SA, à Montpreveyres<br />
(FOSC du 21.12.1999, p. 8644). Nouvel administrateur avec signature individuelle:<br />
François Cherbuin, de Chapelle-sur-Moudon, à Servion.<br />
04.04.2001 (3958)<br />
SAS S.A., à S a i n t - P r e x , commerce d’appareils techniques (FOSC<br />
du 07.11.1996, p. 6842). Fijuter S.A. n’est plus réviseur. Nouveau réviseur:<br />
FIDUGERE S.A., à Lausanne.<br />
04.04.2001 (3959)<br />
S.I. Chemin du Chêne No 10, Renens en liquidation, à Renens<br />
( V D ) , société anonyme, en faillite (FOSC du 21.02.2001, p. 1320). La<br />
procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 23 mars<br />
2001.<br />
04.04.2001 (3960)<br />
VAUDOISE VIE, Compagnie d’Assurances, à L a u s a n n e , société<br />
anonyme (FOSC du 24.01.2001, p. 0572). La signature de Elmar Koller,<br />
Sandro Delorenzi, Kurt Honegger est radiée. La procuration de Lise-<br />
Françoise Demont, Marcel Mermoud est éteinte. Le sous-directeur<br />
Jean-Jacques Schumacher est nommé directeur adjoint et continue à signer<br />
collectivement à deux. Signature individuelle est conférée à Alain<br />
Flückiger, de Gondiswil, à Lausanne, directeur adjoint. Signature collective<br />
à deux est conférée à Jacques Marmier, de Grandcour, au Mont-sur-<br />
Lausanne, sous-directeur.<br />
04.04.2001 (3961)<br />
DARIO TRAITEUR S.A., à L a u s a n n e , Avenue de Jurigoz 20.<br />
Nouvelle société anonyme. Statuts du 28 mars 2001. But: service traiteur,<br />
fabrication et vente de pâtes fraîches, commerce de spécialités italiennes<br />
et tessinoises, exploitation de commerces alimentaires et de<br />
boissons alcoolisées et non alcoolisées. Capital-actions entièrement libéré:<br />
CHF 100’000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1’000,<br />
avec restrictions quant à la transmissibilité. Apport selon contrat du 28<br />
mars 2001 et bilan au 31 décembre 2000: actifs (CHF 321’935.15) et passifs<br />
(CHF 190’922.40) de la raison individuelle Dario traiteur, Berguglia,<br />
à Lausanne, soit un actif net de CHF 131’012.75, acceptés pour ce<br />
prix; en contrepartie, il est remis à l’apporteur 100 actions, le solde constituant<br />
une créance de l’apporteur envers la société. Organe de publicité:<br />
<strong>Feuille</strong> <strong>officielle</strong> <strong>suisse</strong> du commerce.Administration: Dario Berguglia,<br />
de Gordevio, à Renens (VD), avec signature individuelle. Réviseur:<br />
Orgafid S.A., à Lausanne.<br />
04.04.2001 (3962)<br />
Dario traiteur, Berguglia, à L a u s a n n e , fabrication de pâtes fraîches<br />
et commerce de spécialités italiennes et tessinoises (FOSC du<br />
12.05.1992, p. 2174). Les actifs et les passifs ayant été apportés à la société<br />
DARIO TRAITEUR S.A., à Lausanne, la raison est radiée.<br />
04.04.2001 (3963)<br />
JP Helicopter SA, à L a u s a n n e , pont Charles-Bessières 3. Nouvelle<br />
société anonyme. Statuts du 28 mars 2001. But: toute activité aéronautique<br />
héliportée; acquisition, exploitation et vente d’hélicoptères. Capitalactions<br />
entièrement libéré: CHF 900’000, divisé en 900 actions nominatives<br />
de CHF 1’000, avec restrictions quant à la transmissibilité. Reprise<br />
de biens envisagée: un hélicoptère Augusta 109C S/N 7635 pour CHF<br />
2’300’000 au maximum. Organe de publicité: <strong>Feuille</strong> <strong>officielle</strong> <strong>suisse</strong> du<br />
commerce.Administrateurs: Jürgen Pierburg, d’Allemagne, à Cuarnens,<br />
président, avec signature individuelle, Emmanuel Ansermot, de Gruyères,<br />
à Fribourg, et Lucien Masmejan, de Lausanne, à Pully, tous deux<br />
avec signature collective à deux. Réviseur: Fiduciaire Maillard S.A., à<br />
Lausanne.<br />
04.04.2001 (3964)<br />
Société du Parc Médiéval S.A., à Moudon,Hôtel de Ville, place de<br />
l’Hôtel de Ville. Nouvelle société anonyme. Statuts: 26 mars 2001. But:<br />
promotion, développement, édification, exploitation et gestion d’un<br />
parc d’attractions et loisirs ayant comme thème "Le Moyen Age" et situé<br />
sur le territoire de la commune de Moudon; développement, exploitation<br />
et gestion de toute activité annexe, telles que restauration, soirées<br />
d’entreprises, expositions, réceptions et autres.Apport selon convention<br />
du 26 mars 2001: tous les droits matériels et immatériels découlant de<br />
l’ensemble des études d’impacts, de marché, architecturales et de production<br />
d’un concept de promotion, de développement, d’édification,<br />
d’exploitation et de gestion d’un parc d’attractions et de loisirs sur le<br />
thème du Moyen-Age (Médiéval Park), concernant notamment l’élaboration<br />
d’un plan financier et d’un business plan, de divers plans de constructions<br />
et de travaux de marketing pour CHF 100’000.–; en contrepartie,<br />
il est remis 100 actions. Capital-actions entièrement libéré: CHF<br />
450’000.–, divisé en 450 actions nominatives de CHF 1’000.–, avec restrictions<br />
quant à la transmissibilité. Organe de publicité: <strong>Feuille</strong> <strong>officielle</strong><br />
<strong>suisse</strong> du commerce.Administration: Gilbert Gubler, de et à Moudon,<br />
président avec signature individuelle, François Wicht, de Montévraz,<br />
à Vernier, secrétaire, et Giovanni Giunta, de Courgevaux, à Bulle,<br />
tous deux avec signature collective à deux. Réviseur: Fiduciaire Olivier<br />
Bally, à Moudon.<br />
04.04.2001 (3965)<br />
STADLIN SA, à Tolochenaz,route Petite-Caroline 13. Nouvelle<br />
société anonyme. Statuts du 27 mars 2001. But: travaux de construction<br />
métallique et de serrurerie. Capital-actions entièrement libéré: CHF<br />
240’000, divisé en 480 actions nominatives de CHF 500, avec restrictions<br />
quant à la transmissibilité. Apport selon contrat du 27 mars 2001: actifs<br />
(CHF 2’951’126.85) et passifs (CHF 2’650’648.04) de la raison individuelle<br />
Stadlin Jean-Marc succession, à Tolochenaz, soit un actif net de<br />
CHF 300’478.80, acceptés pour ce prix; en contrepartie, il est remis aux<br />
apporteurs 480 actions, le solde constituant une créance des apporteurs<br />
envers la société. Organe de publicité: <strong>Feuille</strong> <strong>officielle</strong> <strong>suisse</strong> du com-<br />
merce.Administration: Blaise Stadlin, de Zoug, à Morges, président,Véronique<br />
Busset, d’Ormont-Dessus, à Morges, secrétaire, tous deux avec<br />
signature individuelle. Réviseur: Office de contrôle et d’expertise S.A.,<br />
à Lausanne.<br />
04.04.2001 (3966)<br />
Anne Naudin Renevier Immobilier S.à r.l.,à Founex,toute activité<br />
dans le domaine de l’immobilier (FOSC du 22.03.2001, p. 2135). Nouvelle<br />
adresse: chemin du Lac 3, chez Anne Naudin.<br />
04.04.2001 (3967)<br />
Matériaux Directs Sàrl, à L o n a y , commerce, pose de matériaux, agencement<br />
d’intérieur (FOSC du 18.06.1998, p. 4168). Statuts modifiés le 28<br />
mars 2001. Nouvelle raison sociale: MD Agencements Sàrl.<br />
04.04.2001 (3968)<br />
A L’Oche Sàrl,à Rolle,rue des Anciens-Bains 4, chez Claude Bally,<br />
notaire. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 27 mars<br />
2001. But: réunion d’artisans et d’entreprises artisanales locales dans le<br />
but d’exercer toute activité de promotion, de mise en valeur, de construction,<br />
d’exploitation et de vente de tout ou partie de biens immobiliers<br />
bâtis ou non bâtis. Capital social entièrement libéré: CHF 219’000.<br />
Associés: A. Blanchard, à Perroy, pour une part de CHF 11’000, André<br />
Chevalley, à Saint-Oyens, pour une part de CHF 8’000,Architector S.A.,<br />
à Moutier, pour une part de CHF 17’000, Baudet Lienhard S.A., à Nyon,<br />
pour une part de CHF 9’000, Claude Micheli SA, à Chavannes-de-Bogis,<br />
pour une part de CHF 10’000, Coretra S.A., à Givrins, pour une part<br />
de CHF 6’000, Droz & Marti Sàrl, à Moutier, pour une part de CHF<br />
2’000, Hanhart toiture S.A., à Nyon, pour une part de CHF 10’000, Louis<br />
Bally et fils S.A., à Nyon, pour une part de CHF 6’000, PELICHET &<br />
TACHET S.A., à Nyon, pour une part de CHF 8’000, Perrin Frères S.A.,<br />
à Nyon, pour une part de CHF 26’000, Proma S.A., à Nyon, pour une<br />
part de CHF 3’000, R. Chevalley S.A., à Gland, pour une part de CHF<br />
5’000, Robert Grosjean S.A., à Saint-Oyens, pour une part de CHF<br />
31’000, Robert Quadri S.A., à Nyon, pour une part de CHF 62’000,<br />
Charles Chevalley, d’Attalens, à Gland, pour une part de CHF 4’000,<br />
Daniel Belotti, de Bex, à Rolle, pour une part de CHF 1’000. Gérants<br />
avec signature collective à trois: Christian Perrin, d’Ependes (VD), à<br />
Nyon, Pierre-Alain Droz, de Mont-Tramelan, à Moutier, et Willy Boivin,<br />
de et à Moutier, gérant. Organe de publicité: <strong>Feuille</strong> <strong>officielle</strong> <strong>suisse</strong> du<br />
commerce.<br />
04.04.2001 (3969)<br />
GESTIM S.à r.l., à Yverdon-les-Bains,rue de la Plaine 38.<br />
Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts: 27 mars 2001. But: services<br />
et dépannages; gérance, courtage, promotion et commerce d’immeubles.<br />
Reprise de biens envisagée: véhicules, outillage et marchandises<br />
pour CHF 25’000.– au maximum. Capital social entièrement libéré:<br />
CHF 20’000.Associés-gérants avec signature individuelle:Alba Decker,<br />
d’Italie, et Pierre Decker, de Duillier, tous deux à Provence et chacun<br />
pour une part de CHF 10’000.–. Organe de publicité: <strong>Feuille</strong> <strong>officielle</strong><br />
<strong>suisse</strong> du commerce.<br />
04.04.2001 (3970)<br />
Interactiv-IT Sàrl, précédemment à G e n è v e . (FOSC du 14.09.2000,<br />
p. 6306). Statuts primitifs du 31 août 2000, modifiés en dernier lieu le 20<br />
mars 2001. Nouvelle raison sociale: Intercollab Sàrl. Siège transféré à<br />
Lausanne,avenue de France 61. But: services de développement informatique<br />
et conseils aux entreprises. Capital social: CHF 20’000. Associés-gérants<br />
avec signature individuelle: Bélinda Matthey, de Savagnier,<br />
à Villeneuve (VD), pour une part de CHF 9’000, et Cédric Loubet,<br />
de et à Lausanne, pour une part de CHF 11’000. Organe de publicité:<br />
<strong>Feuille</strong> <strong>officielle</strong> <strong>suisse</strong> du commerce.<br />
04.04.2001 (3971)<br />
RS Production S.à r.l., à C o t t e n s ( V D ) , Sous-le-Mont. Nouvelle<br />
société à responsabilité limitée. Statuts du 28 mars 2001. But: réalisation,<br />
production et création de toute manifestation et de tout événement<br />
privé ou public. Capital social entièrement libéré: CHF 25’000. Apport<br />
selon convention du 28 mars 2001: véhicule, mobilier et matériel de bureau<br />
et agencement pour CHF 31’221.55, acceptés pour CHF 25’000,<br />
montant imputé sur le capital.Associés et gérants avec signature individuelle:<br />
Sylvie Bruna, de Riddes, à Cottens (VD), pour une part de CHF<br />
24’000, et Renaud Carrieu, de France, à Gex (F), pour une part de CHF<br />
1’000. Organe de publicité: <strong>Feuille</strong> <strong>officielle</strong> <strong>suisse</strong> du commerce.<br />
04.04.2001 (3972)<br />
Banque Raiffeisen de la Venoge, à L a S a r r a z , société coopérative<br />
(FOSC du 01.07.1999, p. 4437). Statuts modifiés le 13 avril 2000 sur des<br />
points non soumis à publication.<br />
04.04.2001 (3973)<br />
Coopérative Taxiphone, à L a u s a n n e (FOSC du 01.05.2000, p. 2901).<br />
Ioannis Georgantas, Claire-Véronique Schmidt ne sont plus administrateurs;<br />
leur signature est radiée. Nouveaux administrateurs avec signature<br />
collective à deux: Daniel Toni, de Buchs (LU), à Crissier, président,<br />
Hervé Lucas, de Zweisimmen, à Lausanne, secrétaire. Nouveaux administrateurs<br />
sans signature: Celso Enriquez, d’Espagne, à Lausanne,<br />
Constantin Mares, de et à Lausanne.<br />
04.04.2001 (3974)<br />
KPMG Private, succursale de L a u s a n n e , services se rattachant au<br />
domaine fiduciaire et aux conseils aux personnes privées (FOSC du<br />
17.11.2000, p. 7834). Société anonyme avec siège principal à Zurich. La<br />
signature de Rolf Urech est radiée. La procuration de Florence Vago est<br />
éteinte. Signature collective à deux est conférée à Stéphane Masson,<br />
dont la procuration est éteinte. Procuration collective à deux est conférée<br />
à Cédric Sarbach, d’Adelboden, à Grandvaux.<br />
04.04.2001 (3975)<br />
Sun Microsystems (Suisse) S.A., succursale de Gland, à G l a n d , activités<br />
dans le domaine de l’informatique (FOSC du 23.08.2000, p. 5738).<br />
Siège principal: Volketswil. La succursale est également engagée par la<br />
signature individuelle de Niculae Cantuniar, de Baden, à Oberengstringen,<br />
administrateur-délégué, Elie Simon, de France, à Genève, et Fulvio<br />
Arrigoni, d’Italie, à Colagno-Milano (I), par la signature collective à<br />
deux de Heinz Morf, de Zurich, à Hittnau, Jean-Michel Silva, de Rüeggisberg,<br />
à Uster, Peter Fraude, de Zurich, à Elgg, et Roland Leuenberger,<br />
de Lauperswil, à Gossau (ZH), tous directeurs, et par la procuration<br />
collective à deux d’Albert Hanslin, de Schaffhouse, à Obfelden, Daniel<br />
Keller, de Zurich, à Stäfa, Erwin Estermann, de Rickenbach (LU), à Unterlunkhofen,<br />
Fredi Huber, de Schlieren, à Ottenbach, Michele Di Fazio,<br />
d’Italie, à Eschlikon, Rolf Bruggmann, de Münchwilen (TG), à Winterthour,<br />
et Thomas Kocherhans, de Matzingen, à Stallikon.<br />
04.04.2001 (3976)<br />
DAO Planification S.A., succursale de Reverolle, à R e v e r o l l e . Succursale<br />
de DAO Planification S.A., à Sévaz, société anonyme inscrite au<br />
Registre du commerce du district de la Broye le 16 mars 2001 (dernière<br />
publication: FOSC du 27.03.2001, p.2254). But: planification, exploitation<br />
d’un atelier d’architecture, d’une entreprise générale de construction<br />
et d’un bureau technique spécialisé dans la construction industrielle<br />
et pétrolière. La succursale est engagée par la signature individuelle<br />
d’Erhard Tschanz, de Röthenbach im Emmental, à Reverolle,<br />
président.<br />
Demandes<br />
concernant les publications du registre<br />
à adresser au registre du commerce cantonal compétent.<br />
Valais – Wallis – Vallese<br />
Büro Brig<br />
30.03.2001 (290)<br />
Garage-Carrosserie Bel-Air, in N a t e r s , Aktiengesellschaft (SHAB<br />
Nr. 219 vom 10.11.1994, S. 6168). Ausgeschiedene Personen und erloschene<br />
Unterschriften: Jossen, Hans, von Naters und Birgisch, in Brig-<br />
Glis, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.<br />
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zenklusen, Diego, von<br />
Brig-Glis und Simplon, in Naters, einziges Mitglied des Verwaltungsrates,<br />
mit Einzelunterschrift; Wyssen, Kurt, von Naters, in Naters, Geschäftsführer,<br />
mit Einzelunterschrift.<br />
30.03.2001 (291)<br />
Berichtigung des im SHAB Nr. 62 vom 29.03.2001, S. 2338, publizierten<br />
TB-Eintrags Nr. 227 vom 13.03.2001. Schenker Storen AG Visp, in<br />
V i s p , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2001, S. 2338). Eingetragene<br />
Personen neu oder mutierend: Sterren, Markus, von Eischoll,<br />
in Zermatt, mit Einzelprokura [nicht: in Grand-Lancy (Lancy)].<br />
30.03.2001 (292)<br />
Albrecht Engineering AG, in V i s p , Chalchgasse, 3931 Eyholz, neue<br />
Aktiengesellschaft. Statutendatum: 26.03.2001. Zweck: Betrieb eines<br />
Engineeringbüros, Beratung, Planung und Realisation von betrieblichen<br />
und baulichen Investitionsvorhaben im privaten und öffentlichen<br />
Bereich sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten und Dienstleistungen.<br />
Kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen<br />
Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.<br />
Kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.Aktienkapital:<br />
CHF 100’000. Liberierung Aktienkapital: CHF 100’000.Aktien: 200 Namenaktien<br />
zu CHF 500. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die<br />
Aktionäre erfolgen schriftlich. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der<br />
Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene<br />
Personen: Albrecht, Herold, von Visp, in Eyholz (Visp), einziges Mitglied<br />
des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Küng und Partner<br />
Treuhand AG, in Baar, Revisionsstelle.<br />
30.03.2001 (293)<br />
Saas-Fee Bergbahnen AG, in S a a s F e e , Aktiengesellschaft (SHAB<br />
Nr. 22 vom 01.02.2001, S. 795). Statutenänderung: 28.03.2001. Aktienkapital<br />
neu: CHF 14’000’000 [bisher: CHF 7’000’000]. Liberierung Aktienkapital<br />
neu: CHF 14’000’000.Aktien neu: 560’000 Namenaktien zu CHF<br />
25 [bisher: 280’000 Namenaktien zu CHF 25].<br />
30.03.2001 (294)<br />
Gebr. Briw, Heizung-Sanitär, in E r n e n , Kollektivgesellschaft (SHAB<br />
Nr. 85 vom 03.05.1989, S. 1833). Die Gesellschaft hat sich aufgelöst. Die<br />
Liquidation ist durchgeführt. Die Firma ist erloschen. Die Aktiven und<br />
Passiven gehen auf die "Briw Heizung und Sanitär AG", in Ernen, über.<br />
30.03.2001 (295)<br />
Briw Heizung und Sanitär AG, in E r n e n , 3995 Ernen, neue Aktiengesellschaft.<br />
Statutendatum: 29.03.2001. Zweck: Planung und Ausführung<br />
von Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten. Kann sich an gleichartigen<br />
Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.<br />
Kann Zweigniederlassungen errichten. Aktienkapital: CHF<br />
100’000. Liberierung Aktienkapital: CHF 100’000. Aktien: 100 Namenaktien<br />
zu CHF 1’000. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft<br />
übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister<br />
eingetragenen Kollektivgesellschaft "Gebr. Briw, Heizung-Sanitär",<br />
in Ernen, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2000 mit Aktiven<br />
(Debitoren, Warenlager, Mobiliar, Maschinen, insbesondere die Parzelle<br />
Nr. 86, Fol. 15, in Ernen) von CHF 509’481 und Passiven (Kreditoren,Transitorische<br />
Passiven, Darlehen etc.) von CHF 409’481, wofür 100<br />
Namenaktien zu CHF 1’000 ausgegeben werden. Publikationsorgan:<br />
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich. Vinkulierung:<br />
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten<br />
beschränkt. Eingetragene Personen: Briw, Hubert, von Ernen, in<br />
Ernen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Briw,<br />
Bernhard, von Ernen, in Ernen, Sektretär des Verwaltungsrates, mit<br />
Einzelunterschrift; Steiner und Pfaffen Treuhand AG, in Brig-Glis, Revisionsstelle.<br />
30.03.2001 (296)<br />
Guntern Bodendecor GmbH in Liquidation, in N a t e r s , Gesellschaft<br />
mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2000, S. 1696). Die<br />
Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.<br />
30.03.2001 (297)<br />
Ingenieurbüro Gertschen Fritz, in N a t e r s , Einzelfirma (SHAB Nr. 41<br />
vom 28.02.2001, S. 1513). Eingetragene Personen neu oder mutierend:<br />
Brouwer, Fedde-Menno, hollandischer Staatsangehöriger, in Brig-Glis,<br />
mit Kollektivprokura zu zweien.<br />
Bureau de St-Maurice<br />
30.03.2001 (377)<br />
Jean Rigolet S.A.,à Monthey,bureau fiduciaire, tenue de comptabilités,<br />
etc... (FOSC du 10.03.1997, no 46, p. 1626). Modification des statuts:<br />
28.03.2001. Nouvelle raison sociale: RIGOLET S.A. Nouveau but: exploitation<br />
d’une agence immobilière et d’une fiduciaire, notamment: gérance<br />
d’immeubles, administration de PPE, courtage, expertises, remise<br />
de commerces, tenue de comptabilités, révisions, fiscalité, gestion administrative,<br />
conseils, gérance de fortune, recouvrement de créances, tous<br />
travaux administratifs s’y rapportant ainsi que toutes opérations mobilières,<br />
immobilières, industrielles et commerciales convergentes. Abrogation<br />
d’une clause d’apports en nature.<br />
30.03.2001 (378)<br />
Surefoot Sports Sàrl, à B a g n e s , équipement de ski et accessoires,<br />
etc... (FOSC du 15.11.2000, no 223, p. 7769). Modification des statuts:<br />
29.03.2001 [Statuts modifiés sur un point non soumis à publication.].<br />
30.03.2001 (379)<br />
Mario Coniglio, à M a r t i g n y , entreprise de gypserie-peinture, etc...<br />
en faillite (FOSC du 02.02.2001, no 23, p. 826). Radiation d’office par<br />
suite de clôture judiciaire de faillite le 27.03.2001.<br />
Bureau de Sion<br />
30.03.2001 (519)<br />
Agence immobilière Promotion SA,à Sion,société anonyme (FOSC<br />
du 15.03.2001, no 52, p. 1949). Nouvelle adresse: c/o François Bonvin, rue<br />
des Echutes 14, 1950 Sion. Inscription ou modification de personne:<br />
Berclaz, Nicolaz, de Mollens (VS), à Sierre, organe de révision.<br />
30.03.2001 (520)<br />
Bus du Soleil SA, à S i e r r e , exploitation de tous transports publics de<br />
personnes, société anonyme (FOSC du 18.09.1997, no 179, p. 6885). Personnes<br />
et signatures radiées: Bongi, René, de Chandolin, à Montana, organe<br />
de révision; Carron, Edmond, de Fully, à Sierre, organe de révision.<br />
Inscription ou modification de personne: Fiduciaire Fidag SA, à Martigny,<br />
organe de révision.<br />
30.03.2001 (521)<br />
Casino de Sion SA,à Sion,exploitation à Sion d’un café-restaurant,<br />
d’un casino à gain, d’un dancing, d’une discothèque, société anonyme<br />
(FOSC du 11.04.2000, no 72, p. 2438). Personne et signature radiée: Fiduciaire<br />
Christian Bovier: Bovier, Christian, de Hérémence, à Sierre, organe<br />
de révision. Inscription ou modification de personne: Berclaz, Nicolas,<br />
de Mollens (VS), à Sierre, organe de révision.