3576 internet
L'Opinion Indépendante, hebdomadaire d'annonces légales.
L'Opinion Indépendante, hebdomadaire d'annonces légales.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’OPINION INDÉPENDANTE
NSM
Société par actions simplifiée en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 10-12 rue Peyrolière,
31000 TOULOUSE
Siège de liquidation : 103 rue des
Arcs Saint-Cyprien, Apt 13
31300 TOULOUSE
839 137 387 RCS TOULOUSE
L'AGO réunie le 27/07/2022 au 103 rue
des Arcs Saint-Cyprien, Apt 13, 31300
TOULOUSE a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Florian GASPIN,
demeurant 103 rue des Arcs
Saint-Cyprien, Apt 13, 31300 TOULOUSE,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
TOULOUSE, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
AL22013920
DENTOUZEN
Société Civile de Moyens,
au capital de 20 400 €
Siège social : 7 Clos de la Tuilerie
31560 Nailloux
534 242 243 RCS TOULOUSE
AVIS DE LIQUIDATION
L’assemblée générale en date du 31
juillet 2022 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
Constance PUJO, et constaté la clôture de
liquidation au 31 juillet 2022.
Les comptes seront déposés au RCS de
TOULOUSE
AL22014005
DES FOURNEAUX O
BUREAUX
Société par actions simplifiée en
liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 6 COTE LEFRANC DE
POMPIGNAN, 31620 SAINT RUSTICE
897 539 342 RCS TOULOUSE
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 07/10/2022 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Bertrand ASSE,
demeurant 6 COTE LEFRANC DE
POMPIGNAN 31620 SAINT RUSTICE, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
TOULOUSE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur
AL22014048
KEPLER
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 1 000 Euros
Siège social et de liquidation : 10
Place du Capitole – 31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 814 841 243
L'Assemblée Générale du 10/10/2022 a
approuvé le compte définitif de liquidation
au 30/09/2022, déchargé M. Clément
MURAT demeurant 10 Place du Capitole
31000 TOULOUSE de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la
liquidation au 30/09/2022. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Toulouse. Pour
avis. Le liquidateur
AL22014061
AXE CAPITOLE
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 2 000 Euros
Siège social et de liquidation : 10
Place du Capitole 31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 811 275 999
L'Assemblée Générale du 10/10/2022 a
approuvé le compte définitif de liquidation
au 30/09/2022, déchargé M. Murat AZAP
demeurant 10 Place du Capitole 31000
TOULOUSE de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation au
30/09/2022. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Toulouse. Pour avis. Le
liquidateur
AL22014062
BERTRAND
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 1 000 Euros
Siège social et de liquidation : 30
Avenue Saint-Exupéry 31180
ROUFFIAC-TOLOSAN
RCS TOULOUSE 534 172 788
L'Assemblée Générale du 10/10/2022 a
approuvé le compte définitif de liquidation
au 30/09/2022, déchargé M. Bertrand
AZAP demeurant 30 Avenue
Saint-Exupéry 31180
ROUFFIAC-TOLOSAN de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la
liquidation au 30/09/2022. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Toulouse. Pour
avis. Le liquidateur
AL22014063
1 € en kiosque
PARTNERSHIP
CONVICTIONS
Société en nom collectif au capital de
1 802 204,94 euros Siège social : Zone
Industrielle du Canal – RN 113
31450 MONTGISCARD
RCS TOULOUSE 497 817 064
Aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale du 22 septembre
2022, les associés ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et ont
déchargé ce dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de TOULOUSE.
Pour avis
AL22014073
LE JARDIN DES
CARAIBES
Société à responsabilité limitée au
capital de 7.622,45 euros en liquidation
Siège social : 12 Rue Mirepoix 31000
TOULOUSE RCS TOULOUSE
382.190.163
Aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du 28
septembre 2022, il a été :
- approuvé les comptes de liquidation ; -
donné quitus à la liquidatrice Mme Caroline
MONNÉ demeurant 13 rue Romiguières,
31000 TOULOUSE et déchargé cette
dernière de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de TOULOUSE.
Mention sera faite au RCS de
TOULOUSE.
AL22014098
LES BULBEUSES
Société Civile Immobilière au capital
de 1 000 euros Siège social et siège de
liquidation : 9 Rue de Martini - 31500
TOULOUSE 508 716 669 RCS
TOULOUSE
Assemblée du 30 juin 2022 les
associées ont décidé :
- d’approuver les comptes définitifs de
liquidation arrêtés au 30 juin 2022,
- de donner quitus au liquidateur Mme
Haï LE MINH, pour sa gestion, et la
décharge de son mandat,
- de constater la clôture de liquidation à
compter de ce jour.
Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
TOULOUSE.
AL22014099
Brigitte BEZIAT ROCHER
AVOCAT
9 rue Louis Courtois de
Viçose 31100 Toulouse
SCI P.P. ASSOCIES
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de liquidation : 18
route de Gauré 31280 Mons 880 531 140
RCS Toulouse
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30/09/2022 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Messieurs
Philippe HERNANDEZ et Patrick
MONCAMP, de leur mandat de liquidateur,
donné à ces derniers quitus de leur gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Toulouse, en annexe au
RCS.
Pour avis Les Liquidateurs
AL22014142
SC Familiale HUBB
Société Civile en liquidation au capital
de 100€ Siège social : 54 rue de
Vignabère Appartement 9 31210
Gourdan Polignan. 911 667 103 RCS
Toulouse.
L'AGE du 06/07/2022 a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 06/07/2022.
Dépôt au RCS de Toulouse
AL22014150
SARL TMS
SARL au capital de 10000 €
Siège social :
34 chemin de l'Eglise Lalande
31200 Toulouse
750 559 411 RCS de Toulouse
L'AGE du 30/06/2022 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. CURTY Jean-François,
demeurant 15, rue Alphonse Daudet 31170
Tournefeuille pour sa gestion et l'a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Toulouse.
Radiation au RCS de Toulouse
AL22014157
CESSIONS
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte d’avocat
électronique en date du 14/09/2022,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement Toulouse, le 21/09/2022,
dossier 2022 00031610, référence
3104P61 2022 A 06420,
M. Patrick LOPEZ, demeurant 21,
avenue de la Gare, Appartement B14,
31390 CARBONNE, a cédé à la société
LPZ FORMATION, SARL au capital de
10.000 €, dont le siège social est 21,
avenue de la Gare, Appartement B14,
31390 CARBONNE, immatriculée au RCS
de TOULOUSE sous le n° 914 572 565
RCS TOULOUSE, représentée par son
Gérant, M. Patrick LOPEZ,
Un fonds de commerce de « Formateur
indépendant à la sécurité et aux risques
professionnels » sis et exploité 21, avenue
de la Gare, Appartement B14, 31390
CARBONNE, SIREN 834 120 453 00016,
moyennant le prix de 40.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
01/09/2022.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des
publicités légales, pour la validité et pour
toutes correspondances à l’adresse du
fonds de commerce cédé.
Pour unique avis
AL22013634
INSERTION
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Philippe
RUQUET, Notaire à TOULOUSE (31000),
associé de la Société A Responsabilité
Limitée dénommée « ACTIS NOTAIRES –
L’Etude Numérique », au capital de
1.150,00 €, titulaire d’un Office Notarial à
CASTELSARRASIN (82100), 14,
Promenade du Château et d’un Office
Notarial à TOULOUSE (31000), 40, rue de
Metz, le 20 septembre 2022, enregistré à
TOULOUSE, le 29 Septembre 2022, sous
les références 3101P 61 2022 N 03842, a
été cédé par :
La Société dénommée CAROLE
MAURICE, dont le siège est à TOULOUSE
(31000)4 place du Parlement, identifiée au
SIREN sous le numéro 450 580 972 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de TOULOUSE.
A la Société dénommée GPML, dont le
siège est à TOULOUSE (31000) 4 place
du Parlement, identifiée au SIREN sous le
numéro 918 442 609 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
TOULOUSE.
Une fonds de commerce de restauration
rapide et traditionnelle sur place et à
emporter exploité à TOULOUSE (31000), 4
et 5 Place du Parlement, dont l’enseigne
est "L'Estaminet" CHEZ K,
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (160 000,00
EUR),
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial ACTIS
NOTAIRES, sis à TOULOUSE (31000), 40
Rue de Metz, où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, P.RUQUET, notaire
AL22013837
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Elisabeth
RIVIERE, Notaire à
QUINT-FONSEGRIVES (31130), le
30/09/2022, enregistré au SDE de
TOULOUSE le 06/10/2022 dossier 2022
33116 références 3104P61 2022 N 3978.
Madame Nadia ABOUENNASR MICHAU,
demeurant à TOULOUSE (31200) 35
chemin Roques a vendu à La Société
dénommée AU POINT D'OR, société par
actions simplifiée à associé unique ou
société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1000 €, dont
le siège est à TOULOUSE (31200) , 61
route d'Albi , identifiée au SIREN sous le
numéro 918148404 et immatriculée au
RCS de TOULOUSE : un fonds de
commerce couture- travaux de retouches
sur vêtements et objets divers sis à
TOULOUSE (31200), 61 route d'Albi, lui
appartenant, connu sous le nom
commercial AU POINT D'OR, et pour
lequel il est immatriculé au Répertoire
National des Métiers sous le numéro de
gestion 00167214031 et identifiée sous le
numéro SIREN 802733527, moyennant le
prix de VINGT ET UN MILLE EUROS
(21 000,00 EUR) s'appliquant aux
éléments incorporels SEIZE MILLE HUIT
CENT CINQUANTE EUROS (16 850,00
EUR), au matériel pour QUATRE MILLE
CENT CINQUANTE EUROS (4 150,00
EUR).
L’entrée en jouissance est effective à
compter de ce même jour soit le
30/09/2022
Les oppositions, s’il y a lieu, seront faites
en la forme légale dans les 10 jours de la
dernière insertion en l’étude de Me
Elisabeth RIVIERE, Notaire à
QUINT-FONSEGRIVES (31130) 10
Avenue José Cabanis, où domicile a été
élu.
Pour insertion
AL22013986
est en kiosque
tous les vendredis
Maître David GANTOU,
notaire associé de la SCP
Jean-Louis RAFFIN et
David GANTOU,
notaires associés titulaire
d'un office notarial
à SAINT-JEAN (31240)
9, avenue de l'Eglise.
CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître David
GANTOU, notaire à SAINT-JEAN (31240)
9 avenue de l’Eglise, le
30/09/2022, enregistré au SDE
Haute-Garonne le 05/10/2022-Dossier
2022 33094-Référence 2022 N 3973, a été
cédé un fonds de commerce par la Société
dénommée VOS PETITS DELICES,
Société par actions simplifiée au capital de
1000,00 € dont le siège est à
GRATENTOUR (31150) 10 rue de la
Gravette, SIREN N°484 873 765 RCS
TOULOUSE. A la Société dénommée
SMO, Société à responsabilité limitée au
capital de 1000,00 € dont le siège est à
PECHBONNIEU (31140) 11 route de
Launaguet, SIREN N°840 748 255 RCS
TOULOUSE. Désignation du fonds : un
fonds de commerce de activité de traiteur,
organisateur de réception, avec service de
livraison à domicile, location de salles de
réception, location de matériel de réception
sis et exploité à GRATENTOUR (31150)
10 rue de la Gravette , lui appartenant,
connu sous le nom commercial LA
FARANDOLE, et pour lequel il est
immatriculé au RCS de TOULOUSE, sous
le numéro 484 873 765 , moyennant le prix
de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS
(90.000,00 €) s’appliquant aux éléments
incorporels pour 63.350,00 € et au matériel
pour 26.650,00 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les formes légales dans les
dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office
notarial de Maître David GANTOU,
sus-désigné où domicile a été élu à cet
effet.
Pour avis, le Notaire.
AL22014080
CECI & CELA
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 18.300 euros
Siège social :
16, avenue des Minimes
31200 TOULOUSE
819 458 506 RCS TOULOUSE
CESSIONS DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date du
30 septembre 2022, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de
l'Enregistrement de TOULOUSE, le 5
octobre 2022, Dossier 2022 00032902,
référence 3104P61 2022 A 06737, la
société Ô LOCAL BIO, Société A
Responsabilité Limitée au capital de
15.000 euros, dont le siège social est sis
143, Grande rue Saint Michel – 31400
TOULOUSE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de TOULOUSE
sous le numéro 831 448 311
A CEDE à la société CECI & CELA,
Société A Responsabilité Limitée au capital
de 18.300 euros, dont le siège social est
sis 16, avenue des Minimes – 31200
TOULOUSE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de TOULOUSE
sous le numéro 819 458 506 un fonds de
commerce de vente en détail et en gros,
de produits biologiques, naturels,
alimentaires ou autres, en magasin et
internet, exploité sous le nom " Ô LOCAL
BIO " sis et exploité 143, Grande rue Saint
Michel - 31400 TOULOUSE moyennant le
prix de 62.000 euros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er octobre 2022.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des
publicités légales, à l’adresse de
l’établissement de la SELARL VOXEL sis
57, boulevard de l’Embouchure – Central
Parc – Bâtiment A - 31200 TOULOUSE.
AL22014084
MARIELLE VALMARY
SOCIETE D’AVOCATS
5 rue du Prieuré
31000 TOULOUSE
Par acte sous seing privé en date du
29/09/2022, enregistré le 04/10/2022,
auprès du SDE de TOULOUSE, dossier
n°2022 00033001, référence n°3104P61
2022 A 06792, M. PIOT Eric demeurant 3
av Latécoère 31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE a cédé à
TOLOSAN Société en Nom Collectif au
capital de 365010 € située 10 RUE DE
GASCOGNE 31270 CUGNAUX
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous
le numéro 913182481, le fonds de
commerce de vente de tampon, gravure,
articles divers, confiserie, débit de tabac,
articles pour fumeurs, bimbeloterie, loto,
PMU, articles pour vapoteurs, opérateur
multiservices, vente de piles, papeterie,
vente de boissons, snacking, presse, photo
d'identité, reproduction, réparation et
reprogrammation de clés et
télécommandes, sis et exploité au 4-6 av
Tolosane 31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE.
L’entrée en jouissance a été fixée au
29/09/2022. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
de 1 200 000 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions, élection
de domicile est faite pour la validité et la
correspondance : MARIELLE VALMARY
SOCIETE D’AVOCATS, 5 rue du Prieuré –
31000 TOULOUSE.
AL22014166
DIVERS
SCP Martin CAMPS
et Noël CHARRAS
Notaires Associés
8 Rue Labéda
31000 TOULOUSE
Suivant acte reçu par Maître Laura
PISANI, notaire au sein de la SCP « Martin
CAMPS et Noël CHARRAS, Notaires
Associés d'une Société Civile
Professionnelle titulaire d'un office notarial
», à TOULOUSE (Haute-Garonne), 8 Rue
Labeda, CRPCEN 31003, le 4 octobre
2022 a été conclu le changement partiel de
régime matrimonial par ajout d’une clause
de preciput, avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :
ENTRE Monsieur Thierry ACCARIE et
Madame Maria Del Mar RUBIO,
demeurant ensemble à COLOMIERS
(31770) 10 Allée de la Gatine, mariés à la
mairie de BEAUREGARD (01480) le 19
septembre 1981 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
AL22013835
Par testament olographe du 06/05/2021
et codicille du 06/05/2021, Mr Ricardo
Emilio HERNANDO LAFUENTE, en son
vivant demeurant à TOULOUSE (31) 15,
rue des Pénitents blancs – Rés. « Lucas »,
né à BEGONA, BILBAO (Espagne) le
05/04/1927, décédé à TOULOUSE (31) le
02.09.2022, a institué des légataires
universels.
Ce testament et son codicille ont été
déposés le 06/10/2022 au rang des
minutes de Me Yannick SEIZE-EYL
Notaire à TOULOUSE (31), CRPCEN
31078.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formé par tout intéressé auprès
de Me SEIZE-EYL, notaire susnommé,
dans le mois suivant la réception par le
tribunal judiciaire de TOULOUSE de copie
de cet acte.
POUR AVIS
AL22013916
Publiez
votre annonce légale
en ligne
www.lopinion.com
34 Vendredi 14 octobre 2022 - N° 3576