Gesamtverband der metallindustriellen ... - Gesamtmetall
Gesamtverband der metallindustriellen ... - Gesamtmetall
Gesamtverband der metallindustriellen ... - Gesamtmetall
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Gesamtverband</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>metallindustriellen</strong><br />
Arbeitgeberverbände e.V.<br />
119
Mitglie<strong>der</strong>versammlung 2002 und Präsidiumswahlen<br />
In <strong>der</strong> Jahresmitglie<strong>der</strong>versammlung am 14. Juni 2002 in Potsdam wurde<br />
Martin KANNEGIESSER einstimmig für weitere zwei Jahre zum Präsidenten von<br />
<strong>Gesamtmetall</strong> wie<strong>der</strong>gewählt.<br />
Auch Michael JÄGER und Dr. Otmar ZWIEBELHOFER wurden als Vizepräsidenten,<br />
Walter BOTSCHATZKI als Schatzmeister für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern<br />
bestätigt.<br />
Umzug nach Berlin, Richtfest für das neue Verbandshaus im Oktober 2002<br />
Vorstand und Mitglie<strong>der</strong>versammlung beschlossen im Berichtszeitraum,<br />
den Sitz <strong>der</strong> <strong>Gesamtmetall</strong>-Geschäftsstelle vollständig von Köln nach Berlin<br />
zu verlegen.<br />
Nach einem intensiven Auswahlprozess konnte im August 2002 <strong>der</strong> Kaufvertrag<br />
für ein neues M+E Verbändehaus in <strong>der</strong> Voßstrasse in Berlin-Mitte<br />
(Nähe Potsdamer Platz) unterzeichnet werden.<br />
Schon am 11. Oktober 2002 wurde dann in Anwesenheit des Berliner Senators<br />
für Stadtentwicklung, Peter STRIEDER, und des Präsidenten <strong>der</strong> Bundesvereinigung<br />
<strong>der</strong> Deutschen Arbeitgeberverbände, Dr. Dieter HUNDT, das<br />
Richtfest gefeiert, zu dem <strong>Gesamtmetall</strong> und <strong>der</strong> Bauträger, die Fa. Züblin<br />
Projektentwicklung, Persönlichkeiten aus Politik und Verbänden eingeladen<br />
hatten. Der Präsident von <strong>Gesamtmetall</strong>, Martin KANNEGIESSER, ging in seiner<br />
Rede auf die verbandspolitische Bedeutung und Zäsur des Umzugs von<br />
<strong>Gesamtmetall</strong> nach Berlin ein. Der Arbeitgeberverband sei 1890 in Berlin<br />
gegründet worden, mit dem Umzug kehre man an diesen Ort zurück. Er<br />
bedankte sich ausdrücklich für die Bereitschaft vieler Mitarbeiter, diesen<br />
Standortwechsel mit zu vollziehen, und äußerte Verständnis für jene Damen<br />
und Herren, denen dies aus persönlichen Gründen nicht möglich sei.<br />
Der Umzug des Verbandes ist für Ende September 2003 geplant mit dem<br />
Ziel, die Arbeitsfähigkeit <strong>der</strong> Geschäftsstelle von <strong>Gesamtmetall</strong> in Berlin ab<br />
Oktober 2003 sicherzustellen.<br />
Personelle Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Geschäftsstelle<br />
Ausgeschieden:<br />
30. 6. 2001: Dipl.-Ing. Norbert BASZENSKI (wechselte zum IfaA)<br />
30. 9. 2001: Rechtsanwältin Heike BLÖMER<br />
31. 5. 2002: Rechtsanwalt Helge Martin KROLLMANN, Geschäftsführer und<br />
Leiter <strong>der</strong> Abteilung ,,Tarifpolitik’’ (wechselte als Hauptgeschäftsführer<br />
zu Gesamttextil)<br />
121
122<br />
31. 5. 2002: Werner RIEK, Leiter <strong>der</strong> Pressestelle, wegen Erreichen <strong>der</strong><br />
Altersgrenze. Er ist als freier Mitarbeiter weiterhin bei<br />
<strong>Gesamtmetall</strong> tätig<br />
31. 3. 2003: Claus Jürgen GEER (Newsletter-Redakteur in <strong>der</strong> Abteilung<br />
,,Presse- und Öffentlichkeitsarbeit’’, wechselte zur edition<br />
agrippa)<br />
Eingetreten:<br />
1.12. 2001: Rechtsanwalt Karsten TACKE, Geschäftsführer und Leiter <strong>der</strong><br />
Abteilung ,,Tarif- und Sozialpolitik’’<br />
1.12. 2001: Assessorin Denise GIORDANI als Referentin in die Abteilung<br />
,,Tarif- und Sozialpolitik’’<br />
1. 8. 2002: Dr. Michael STAHL, zuständig für den Aufgabenbereich ,,Kommunikation<br />
– Werbung’’ im Geschäftsführungsbereich von<br />
Herrn Dr. VAJNA<br />
1. 3. 2003: Dipl.-Verwaltungswirt Sven-Uwe RÄß, zuständig für ,,Berufsbildung’’.<br />
Herr RÄß ist Nachfolger des in Altersteilzeit ausscheidenden<br />
Herrn Dipl.-Ing. Gerhard BARTEL, <strong>der</strong> dieses<br />
Fachgebiet mehr als 25 Jahre lang betreute<br />
Gefahrengemeinschaft<br />
Im Jahr 2001 sind aus den Unterstützungsfonds rund 103.000 Euro für eine<br />
Umlage zu Gunsten von Firmen abgeflossen, die von Streiks <strong>der</strong> IG Metall in<br />
Baden-Württemberg im Zusammenhang mit den Verhandlungen über einen<br />
„Tarifvertrag zur Beteilung und Qualifizierung’’ beson<strong>der</strong>s betroffen waren.<br />
Im Jahr 2002 betrug <strong>der</strong> Verbrauch rund 37 Millionen Euro. Er wurde verursacht<br />
durch Unterstützungsleistungen wegen <strong>der</strong> Streiks nach Urabstimmung in<br />
Berlin und Brandenburg sowie in Baden-Württemberg und wegen <strong>der</strong> Streiks<br />
ohne Urabstimmung auch in an<strong>der</strong>en Tarifgebieten in <strong>der</strong> Tarifrunde 2002.<br />
Im Februar 2003 beschloss <strong>der</strong> Vorstand Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Richtlinien <strong>der</strong><br />
Gefahrengemeinschaft und <strong>der</strong> Musterrichtlinien für die Unterstützungsfonds<br />
<strong>der</strong> Tarifträgerverbände, um die bisher unterschiedlichen Regeln für die Unterstützung<br />
bei Streiks ohne Urabstimmung und bei Streiks nach einer Urabstimmung<br />
zu vereinheitlichen und zu vereinfachen.<br />
Außerdem hat <strong>der</strong> Vorstand entschieden, dass Unternehmen, die von Streiks<br />
<strong>der</strong> IG Metall zur Durchsetzung ihrer For<strong>der</strong>ung nach Arbeitszeitverkürzung in<br />
den Tarifgebieten <strong>der</strong> neuen Bundeslän<strong>der</strong> beson<strong>der</strong>s betroffen werden, Unterstützungsleistungen<br />
zu Lasten <strong>der</strong> Haftsummen erhalten können. Er beschloss<br />
ferner den Einsatz von Mitteln <strong>der</strong> Gefahrengemeinschaft für den Fall, dass die<br />
IG Metall – wie angedroht und in einem Fall inzwischen geschehen – gegen<br />
Mitgliedsfirmen von Nordmetall Streiks zur Durchsetzung zusätzlicher firmenbezogener<br />
Verbandstarifverträge wegen geplanter Betriebsän<strong>der</strong>ungen führt.
Schutzgemeinschaft<br />
Die Schutzgemeinschaft hat die beteiligten Gefahrengemeinschaften im<br />
Berichtszeitraum zu einer Umlage zu Gunsten <strong>der</strong> Druck- und Medienindustrie<br />
herangezogen, die die für den Einsatz <strong>der</strong> Gefahrengemeinschaft erfor<strong>der</strong>liche<br />
Vorleistung durch Unterstützungszahlungen wegen Streiks <strong>der</strong><br />
Gewerkschaft ver.di in <strong>der</strong> Tarifrunde 2002 erbracht hatte. Der Anteil <strong>der</strong><br />
Metall- und Elektro-Industrie an <strong>der</strong> Umlage betrug nahezu 165 Millionen<br />
Euro.<br />
Zuvor war <strong>der</strong> Bündnisfall vom Kuratorium <strong>der</strong> Schutzgemeinschaft festgestellt<br />
worden. Die notwendigen Regularien wurden in Sitzungen des Kuratoriums<br />
vom 20. November 2001 und 19. November 2002 beschlossen. Im<br />
Kuratorium ist <strong>Gesamtmetall</strong> durch seinen Präsidenten Martin KANNEGIESSER<br />
und seinen Vizepräsidenten und Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses<br />
<strong>der</strong> Gefahrengemeinschaft Dr. Otmar ZWIEBELHOFER vertreten.<br />
Die Fe<strong>der</strong>führung <strong>der</strong> Schutzgemeinschaft ging wegen des Arbeitskampfes<br />
in <strong>der</strong> Metall- und Elektro-Industrie vorzeitig am 25. April 2002 von <strong>Gesamtmetall</strong><br />
auf Gesamttextil über. Ab 1. Januar 2004 wird <strong>der</strong> Bundesarbeitgeberverband<br />
Chemie die Fe<strong>der</strong>führung turnusgemäß übernehmen.<br />
123
SÜDWESTMETALL<br />
Verband <strong>der</strong> Metall- und Elektro-Industrie<br />
Baden-Württemberg e.V.<br />
Löffelstr. 22/24, 70597 Stuttgart<br />
Postfach 70 05 01, 70574 Stuttgart<br />
Tel. 07 11 / 76 82-0<br />
124<br />
Mitgliedsverbände<br />
METALL NRW<br />
Verband <strong>der</strong> Metall- und Elektro-Industrie<br />
Nordrhein-Westfalen e.V.<br />
Uerdinger Straße 58-62, 40474 Düsseldorf<br />
Postfach 30 10 41, 40410 Düsseldorf<br />
Tel. 02 11 / 45 73-0<br />
mit vertreten:<br />
Verband <strong>der</strong> Metall- und Elektro-Industrie<br />
Osnabrück-Emsland e.V.<br />
Bohmter Str. 11, 49074 Osnabrück<br />
Tel. 05 41 / 77 06 80<br />
Verband <strong>der</strong> Bayerischen<br />
Metall- und Elektro-Industrie e.V.<br />
Max-Joseph-Str. 5, 80333 München<br />
Postfach 20 20 26, 80020 München<br />
Tel. 0 89 / 5 51 78-100<br />
HESSEN METALL<br />
Verband <strong>der</strong> Metall- und<br />
Elektro-Unternehmen Hessen e.V.<br />
Emil-von-Behring-Str. 4, 60439 Frankfurt<br />
Postfach 50 05 61, 60394 Frankfurt<br />
Tel. 0 69 / 9 58 08-0<br />
NORDMETALL<br />
Verband <strong>der</strong><br />
Metall- und Elektro-Industrie e.V.<br />
Kapstadtring 10, 22297 Hamburg<br />
Postfach 60 20 49, 22220 Hamburg<br />
Tel. 0 40 / 63 78-42 00<br />
Verband <strong>der</strong> Metallindustriellen<br />
Nie<strong>der</strong>sachsens e.V.<br />
Schiffgraben 36, 30175 Hannover<br />
Tel. 05 11 / 85 05-0<br />
METALL UNTERWESER<br />
Verband <strong>der</strong> Metall- und<br />
Elektro-Industrie e.V.<br />
Schillerstr. 10, 28195 Bremen<br />
Postfach 10 07 27, 28007 Bremen<br />
Tel. 04 21 / 3 68 02-0<br />
2<br />
Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Dr. Otmar Zwiebelhofer<br />
Alleingesellschafter + Geschäftsführer<br />
<strong>der</strong> König Metall GmbH<br />
Josef-König-Str. 1, 76571 Gaggenau<br />
Postfach 13 60, 76533 Gaggenau<br />
Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Michael Jäger<br />
Mitglied des Vorstands<br />
GKN Automotive AG<br />
Hauptstraße 150, 53797 Lohmar<br />
Postfach 11 52, 53784 Lohmar<br />
Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Johann von Graevenitz<br />
Mitglied des Vorstands<br />
<strong>der</strong> G. Kromschrö<strong>der</strong> AG<br />
Strothe Weg, 49504 Lotte-Büren<br />
Postfach 28 09, 49018 Lotte-Büren<br />
Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Dipl.-Phys. Randolf Rodenstock<br />
Pers. haften<strong>der</strong> Gesellschafter <strong>der</strong><br />
Rodenstock GmbH<br />
Isartalstraße 39-43<br />
80469 München<br />
Postfach 14 04 40, 80454 München<br />
Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Prof. Dipl.-Ing. Dieter Weidemann<br />
(Anschrift siehe Verband)<br />
Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Dipl.-Kfm. Wolfgang Würst<br />
Geschäftsführer Stielow GmbH<br />
Kösliner Weg 5, 22850 Nor<strong>der</strong>stedt<br />
Postfach 20 20, 22810 Nor<strong>der</strong>stedt<br />
Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Fred Stang<br />
Oestbergweg 1 A<br />
30559 Hannover<br />
Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Dipl.-Wirtschaftsing. Ingo Kramer<br />
J.H.K. Anlagenbau und Service GmbH<br />
Labradorstr. 5<br />
27572 Bremerhaven<br />
Postfach 29 03 61<br />
27533 Bremerhaven<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
Dr. Ulrich Brocker<br />
Dr. Arnulf Jagenlauf<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
Dr. Hansjörg Döpp<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
Dr. Christian Münzer<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
Dipl.-Kfm. Stephan Götzl<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
RA Volker Fasben<strong>der</strong><br />
Hauptgeschäftsführer<br />
Dr. Thomas Klischan<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
RA Dietrich Kröncke<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
RA Eberhard Schodde
Korporativ angeschlossen:<br />
NORD-WEST-METALL<br />
Verband <strong>der</strong> Metallindustriellen des<br />
Nordwestlichen Nie<strong>der</strong>sachsens e.V.<br />
Virchowstraße 21, 26382 Wilhelmshaven<br />
Postfach 26 62, 26366 Wilhelmshaven<br />
Tel. 0 44 21 / 1 39 39 10<br />
ME Saar<br />
Verband <strong>der</strong> Metall- und Elektroindustrie<br />
des Saarlandes e.V.<br />
Harthweg 15, 66119 Saarbrücken<br />
Postfach 65 04 33, 66143 Saarbrücken<br />
Tel. 06 81 / 9 54 34-0<br />
PFALZMETALL<br />
Verband <strong>der</strong> Pfälzischen<br />
Metall- und Elektroindustrie e.V.<br />
Friedrich-Ebert-Str. 11-13, 67433 Neustadt<br />
Postfach 10 10 62, 67410 Neustadt<br />
Tel. 0 63 21 / 85 20<br />
Verband <strong>der</strong> Metall- und Elektroindustrie<br />
in Berlin und Brandenburg e.V.<br />
Am Schillertheater 2, 10625 Berlin<br />
Tel. 0 30 / 31 00 50<br />
Verband <strong>der</strong> Metall- und<br />
Elektroindustrie<br />
Rheinland-Rheinhessen e.V.<br />
Ferdinand-Sauerbruch-Str. 9, 56073 Koblenz<br />
Postfach 30 08 03, 56029 Koblenz<br />
Tel. 02 61 / 4 04 06-0<br />
Verband <strong>der</strong> Sächsischen Metall- und<br />
Elektroindustrie e.V.<br />
Washingtonstr. 16/16a, 01139 Dresden<br />
Postfach 30 02 00, 01131 Dresden<br />
Tel. 03 51 / 2 55 93-0<br />
Verband <strong>der</strong> Metall- und<br />
Elektro-Industrie in Thüringen e.V.<br />
Lossiusstr. 1, 99094 Erfurt<br />
Postfach 10 07 53, 99007 Erfurt<br />
Tel. 03 61 / 67 59-0<br />
Verband <strong>der</strong> Metall- und<br />
Elektroindustrie Sachsen-Anhalt e.V.<br />
Humboldtstr. 14, 39112 Magdeburg<br />
Postfach 42 29, 39017 Magdeburg<br />
Tel. 03 91 / 6 28 88-0<br />
Vorsitzen<strong>der</strong> Hauptgeschäftsführer<br />
Dr. Valentin Jug<br />
RA Lutz Bauermeister<br />
Sprecher <strong>der</strong> Geschäftsführung<br />
<strong>der</strong> Norddt. Seekabelwerke GmbH & Co. KG<br />
Kabelstr., 26954 Nordenham<br />
Postfach 14 64, 26944 Nordenham<br />
Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Dr.-Ing. Walter Koch<br />
Geschäftsführen<strong>der</strong> Gesellschafter<br />
<strong>der</strong> Dillinger Fabrik gel. Bleche GmbH<br />
Franz-Méguin-Str. 20, 66763 Dillingen<br />
Postfach 12 60, 66745 Dillingen<br />
Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Günther Clos<br />
Geschäftsführer<br />
Deloro Stellite GmbH<br />
Zur Bergpflege 53<br />
56070 Koblenz<br />
Postfach 10 01 33<br />
56031 Koblenz<br />
3<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
Dr. Heiko Jütte<br />
Vorsitzen<strong>der</strong> Hauptgeschäftsführer<br />
Dr. Eduard Kulenkamp<br />
RA Werner Simon<br />
Vorstandsmitglied<br />
Gebr. Pfeiffer AG<br />
Barbarossastr. 50-54, 67655 Kaiserslautern<br />
Postfach 30 80, 67618 Kaiserslautern<br />
Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Dipl.-Vw. Gerd von Brandenstein<br />
Chef des Berliner Büros<br />
<strong>der</strong> Leitung <strong>der</strong> Siemens AG<br />
Nonnendammallee 101<br />
13629 Berlin<br />
Postfach 13 06 00, 13624 Berlin<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
RA Dr. Hartmann Kleiner<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
Franz-Josef Mäckler<br />
Vorsitzen<strong>der</strong> Hauptgeschäftsführer<br />
Bodo Finger<br />
Dr. Andreas Winkler<br />
Geschäftsführen<strong>der</strong> Gesellschafter<br />
Chemnitzer Zahnradfabrik GmbH + Co. KG<br />
An <strong>der</strong> Wiesenmühler 21<br />
09224 Grüna<br />
Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Dipl.-Ing. Walter Botschatzki<br />
Geschäftsführen<strong>der</strong> Gesellschafter<br />
Multicar Spezialfahrzeuge GmbH<br />
Industriestraße 3<br />
99880 Waltershausen<br />
Postfach 102<br />
99875 Waltershausen<br />
Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Jens-Peter Kreft<br />
(Anschrift siehe Verband)<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
Dipl.-Volksw. Lotar Schmidt<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
Jens-Peter Kreft<br />
Stand: Mai 2003
Vorstand<br />
126<br />
Dipl.-Kfm. Martin Kannegiesser, Vlotho, Präsident<br />
Dr. oec. Wolfram Thiele, Mülheim, Ehrenpräsident<br />
Dr.-Ing. Hans-Joachim Gottschol, Hagen, Ehrenpräsident<br />
Dr. Werner Stumpfe, Bornheim-Merten, Ehrenpräsident<br />
Michael Jäger, Lohmar, Vizepräsident<br />
Prof. Dipl.-Ing. Dieter Weidemann, Frankfurt, Vizepräsident – Präsidium –<br />
Dr. Otmar Zwiebelhofer, Gaggenau, Vizepräsident<br />
Dipl.-Ing. Walter Botschatzki, Waltershausen, Schatzmeister<br />
Dipl.-Vw. Gerd von Brandenstein, Berlin<br />
Günther Clos, Koblenz<br />
Dr. Eduard Kulenkamp, Kaiserslautern<br />
Dr.-Ing. Walter Koch, Dillingen<br />
Dipl.-Wirtschaftsing. Ingo Kramer, Bremerhaven<br />
Jens-Peter Kreft, Magdeburg<br />
Dipl.-Phys. Randolf Rodenstock, München<br />
Fred Stang, Hannover<br />
Bodo Finger, Grüna<br />
Dipl.-Kfm. Wolfgang Würst, Nor<strong>der</strong>stedt<br />
Vorsitzende <strong>der</strong> Ausschüsse<br />
Verwaltungsausschuss <strong>der</strong><br />
Gefahrengemeinschaft<br />
Dr. Otmar Zwiebelhofer<br />
Gaggenau<br />
Stand: Mai 2003<br />
Arbeitskreis<br />
Kommunikation<br />
Günther Fleig<br />
Stuttgart<br />
Volkswirtschaftlicher<br />
Ausschuss<br />
Dipl.-Sozialwirt<br />
Friedel Martiny<br />
Burscheid<br />
Ausschuss für<br />
Arbeit und Entgelt<br />
Dipl.-Ing.<br />
Hans Werner Klause<br />
Kirchseelte<br />
Ausschuss für<br />
Internationale Sozialpolitik<br />
Hans-Peter Becker<br />
Erftstadt<br />
Bildungsausschuss<br />
Günther Hohlweg<br />
München<br />
Montagetarifausschuss<br />
Wolfgang Lehmpfuhl<br />
Mannheim
Rechtsanwalt<br />
Karsten Tacke<br />
Geschäftsführer<br />
Tarif- und Sozialpolitik<br />
Assessorin Denise Giordani<br />
Tarifpolitik<br />
Dr.-Ing. Falk-Gerald Reichel<br />
Arbeitswissenschaft<br />
Karin Degenhard<br />
Sekretariat<br />
RA Ulrich Krichel<br />
Recht und soziale Sicherung<br />
Dr. Andrea Nicolai<br />
Recht und soziale Sicherung<br />
Dipl.-Volkswirt<br />
Dietmar Hilse<br />
Finanzen, Organisation, Personal<br />
Werner Meyer zu Ermgassen<br />
EDV, Kommunikation<br />
Vera Wolff, Veranstaltungen,<br />
Kasse, Sekretariat<br />
Franz-Josef Hauck<br />
Druckerei und Versand<br />
Jessica Muyrers<br />
Auszubildende<br />
Assessorin Sandra Gröning<br />
Tarifpolitik<br />
N.N.<br />
Projektkoordination ERA<br />
Annelie Marquardt<br />
Sekretariat<br />
Viola Meischei<strong>der</strong><br />
Buchhaltung<br />
Elke Gorny<br />
Bibliothek<br />
Maren Strzoda,<br />
Gisela Wachter-Glaser<br />
Telefonzentrale<br />
Frank Ridlhammer<br />
Fahrer<br />
Dr. Hans Werner Busch<br />
Hauptgeschäftsführer<br />
Monika van Heek<br />
Assistenz<br />
Dr. Thomas Vajna<br />
Geschäftsführer<br />
Wirtschaftspolitik / Arbeitsbeziehungen /<br />
Kommunikation<br />
Dr. Michael Stahl<br />
Strategische Kommunikation<br />
Dipl.-Verwaltungswirt<br />
Sven-Uwe Räß<br />
Berufsbildung<br />
Werner Riek<br />
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Dipl.-Volkswirt Martin Leutz<br />
Presse, Online<br />
Ursula Schild<br />
Sekretariat<br />
Maria Scharrenbroich<br />
Sekretariat<br />
Dipl.-Volkswirt<br />
Volker Fhr. v. Wangenheim<br />
stellv. Geschäftsführer<br />
Internationale Beziehungen<br />
Dipl.-Volkswirt<br />
Wolfgang Bartel<br />
Ökonomie, Arbeitsmarkt<br />
Betriebswirtin Nagme Cetin<br />
Statistik<br />
Evi Henle, Diana Westphal<br />
Sekretariat<br />
Dipl.-Pädagoge<br />
Wolfgang Gollub<br />
Öffentlichkeitsarbeit zur Nachwuchsicherung,<br />
PR-Projekte<br />
Simone Sauer<br />
Sekretariat Berlin<br />
127