Image (11614.2 Kb) - Agripress
Image (11614.2 Kb) - Agripress
Image (11614.2 Kb) - Agripress
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
63632 MONITEUR BELGE — 20.12.2007 − Ed. 4 — BELGISCH STAATSBLAD<br />
Justice de paix du premier canton de Namur<br />
Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Namur,<br />
prononcée en date du 12 décembre 2007 (REP. N° 5615), il a été mis fin<br />
à la mesure d’administration provisoire prononcée le 19 septembre<br />
2006, à l’égard de M. Lambotte, Frédéric, né à Namur le<br />
1 er août 1972, domicilié àNamur, boulevard de Merckem 13/828, et<br />
Me Sion, François, avocat, dont le cabinet est établi à Namur, rue<br />
Grafé 5, a été déchargé de son mandat d’administrateur provisoire.<br />
Namur, le 12 décembre 2007.<br />
Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) Laurence<br />
Torreborre.<br />
(73299)<br />
Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Namur,<br />
prononcée en date du 13 décembre 2007 (REP. N° 5619/07), il a été<br />
constaté que la mission de l’administrateur provisoire, Mme Caroline<br />
Guffens, dont le bureau est établi rue Lucien Namêche 2bis à Namur, a<br />
cessé de plein droit, lors du décès survenu le 17 novembre 2007, de la<br />
personne protégée, Mme Malhomme, Louise, née le 18 mai 1924 à<br />
Schaerbeek, domiciliée en son vivant au « Centre d’Accueil de Bouge ».<br />
Namur, le 13 décembre 2007.<br />
Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) Laurence<br />
Torreborre.<br />
Justice de paix du canton de Saint-Gilles<br />
(73300)<br />
Par ordonnance du juge de paix du canton de Saint-Gilles, en date<br />
du 11 décembre 2007, il a été mis fin au mandat de l’administrateur<br />
provisoire, Me Simeons, Veerle, avocat, à dater du 1 er janvier 2008, à<br />
l’égard d’Andrien, Ginette, née à Bruxelles le 29 décembre 1955,<br />
domiciliée à 1060 Saint-Gilles, rue Arthur Diderich 16/2.<br />
Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) Stevens,<br />
Christiane.<br />
Vredegerecht van het eerste kanton Aalst<br />
(73301)<br />
Bij beschikking, d.d. 11 december 2007, van de vrederechter van het<br />
eerste kanton Aalst, verklaart Mevr. De Munter, Els, wonende te<br />
9420 Erpe-Mere, Daalbroek 13, aangewezen tot voorlopig bewindvoerder<br />
over Mevr. Ghijsens, Julia, geboren te Erembodegem op<br />
25 september 1913, verblijvende in het rusthuis Sint-Job, Marktweg 20,<br />
met ingang van 22 november 2007 ontslagen van de opdracht.<br />
Maakt op heden een einde aan de opdracht van De Munter, Els, als<br />
voorlopig bewindvoerder over Mevr. Ghijsens, Julia, die overleden is<br />
te Aalst op 22 november 2007.<br />
Aalst, 12 december 2007.<br />
De griffier, (get.) Luc Renneboog.<br />
(73302)<br />
Vredegerecht van het derde kanton Antwerpen<br />
Bij beschikking van de vrederechter van het derde kanton<br />
Antwerpen, verleend op 13 december 2007, werd vastgesteld dat de<br />
heer Van Speybrouck, Pierre Louis, geboren te Calais (Frankrijk) op<br />
6 februari 1919, gepensioneerde, wonende te 2020 Antwerpen, Lodewijk<br />
Ontropstraat 11, verblijvende te R.V.T. Hoge Beuken, Afdeling<br />
Zwaantjes, Voorzorgstraat 1, te 2660 Hoboken (Antwerpen), over wie<br />
als bewindvoerder werd aangesteld, bij vonnis van 4 september 2006<br />
(rolnummer 06A545 - Rep.R. 1716/2006, gepubliceerd in het Belgisch<br />
Staatsblad van 18 september 2006, bl. 47564, en onder nr. 68995),<br />
Van Speybrouck, Carolina, geboren te Borgerhout op 9 maart 1945, op<br />
rust gestelde, wonende te 2610 Wilijk (Antwerpen), Gladiolusstraat 5,<br />
overleden is te Antwerpen op 20 november 2007, en aan de opdracht<br />
van de voorlopige bewindvoerder een einde is gekomen op datum van<br />
het overlijden.<br />
Antwerpen, 13 december 2007.<br />
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Roger Wouters.<br />
Vredegerecht van het derde kanton Gent<br />
(73303)<br />
Bij beschikking van de vrederechter van het derde kanton Gent,<br />
verleend op 4 december 2007, werd Mr. De Taeye, Sabine, advocaat te<br />
9070 Heusden, er kantoorhoudende aan Park ter Kouter 13, ontslagen<br />
van haar opdracht als voorlopige bewindvoerder over Driege, Marcel<br />
Achiel, geboren te Gent op 13 maart 1935, verblijvende te 9030 Mariakerke,<br />
Melkweide 17, in het rusthuis « Roeland », overleden te Gent op<br />
3 november 2007.<br />
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) M. Verspeet.<br />
Vredegerecht van het kanton Haacht<br />
(73304)<br />
Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Haacht, verleend<br />
op 12 december 2007, werd De Vroe, Michel, geboren te Etterbeek op<br />
17 januari 1950, wonende te 3150 Haacht, Lijsterstraat 38, aangewezen<br />
bij beschikking, verleend door de vrederechter van het kanton Haacht,<br />
op 14 september 2007 (rolnummer 07B205 - Rep.R. 1576/2007), tot<br />
voorlopig bewindvoerder over De Vroe, Lodewijk Edward Armand,<br />
geboren te Rijmenam op 21 juli 1924, gepensioneerde, wonende te<br />
3150 Haacht, Vijfhoekweg 4, opgenomen in de instelling Huize De<br />
Klinckaert, Rijmenamsesteenweg 71, te 3150 Haacht (gepubliceerd in<br />
het Belgisch Staatsblad van 24 september 2007), met ingang van heden<br />
ontslagen van de opdracht, gezien de beschermde persoon overleden<br />
is te Bonheiden op 12 november 2007.<br />
Haacht, 12 december 2007.<br />
De eerstaanwezend adjunct-griffier, (get.) De Keersmaecker, Marc.<br />
Vredegerecht van het kanton Hoogstraten<br />
(73305)<br />
Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Hoogstraten,<br />
verleend op 11 december 2007, werd Van der Heijden, Danny, geboren<br />
te Antwerpen op 31 augustus 1961, wonende te 2340 Beerse, Vredestraat<br />
13/2, opnieuw in staat verklaard zelf zijn goederen te beheren<br />
vanaf 11 december 2007, zodat het vonnis, verleend door de vrederechter<br />
van het kanton Turnhout op 14 november 2006<br />
(rolnummer 06A933 - Rep.R. 4047/2007, en gepubliceerd in het Belgisch<br />
Staatsblad van 23 november 2006, bl. 65432, en onder nr. 71599),