2010.05 [PDF, 4.00 MB] - Gemeinde Bichelsee-Balterswil
2010.05 [PDF, 4.00 MB] - Gemeinde Bichelsee-Balterswil
2010.05 [PDF, 4.00 MB] - Gemeinde Bichelsee-Balterswil
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
z.B. Ventilblöcke aus <strong>Balterswil</strong> für die<br />
Herstellung von PET-Flaschen.<br />
Amtliches<br />
Amtsblatt<br />
Handänderungen<br />
25. März 2010, Grundstück Nr. 1848, 193 m2,<br />
Bachacker, Wohnhaus; Veräusserer Holenstein<br />
Hermann, <strong>Bichelsee</strong>, erworben am 20. 7. 1964;<br />
Erwerber Wieland Rudolf, Wila.<br />
23. März 2010, Grundstück Nr. 401, 723 m2,<br />
Ifwil, Wohnhaus, 1/2 Miteigentum; Veräusserer<br />
Hottinger-Libiszewski Astrid, Wittenwil, erworben<br />
am 31.1.1997; Erwerber Hof Donatus, <strong>Balterswil</strong>.<br />
30. März 2010, Grundstück Nr. 836, 732 m2,<br />
Itasle, Wohnhaus; Veräusserer J. Eisenring<br />
AG, mit Sitz in Wil SG, erworben am<br />
29.8.1989; Erwerber Brönnimann Marc und<br />
Lehmann-Ramsauer Franziska, Turbenthal.<br />
31. März 2010, Grundstück Nr. 108, 2263 m2,<br />
<strong>Balterswil</strong>, Wohnhaus, Garage, Wohnhaus,<br />
Gartenhaus; Veräusserer Erben Weibel Hans,<br />
<strong>Balterswil</strong>, erworben am 18.10.2005; Erwerber<br />
Schellenberg Felix und Schellenberg-Keller Doris,<br />
Winterthur.<br />
31. März 2010, Grundstück Nr. 988, 871 m2,<br />
<strong>Bichelsee</strong>, Wohnhaus, Garage; Veräusserer Niederer<br />
Rolf, Rafz, erworben am 14. 6. 1979;<br />
Erwerber Dietschi Markus, Winterthur.<br />
31. März 2010, Grundstück Nr. 374, 947 m2, Ifwil,<br />
Wohnhaus, Scheune; Veräusserer Leuthold<br />
Heinz und Leuthold-Hirs Margrit, <strong>Balterswil</strong>,<br />
erworben am 30.6.2003; Erwerber Schwager-<br />
Leuthold Andreas und Eliane, <strong>Balterswil</strong>.<br />
Handelsregister<br />
22.3.2010. Personalvorsorgestiftung der<br />
NORGREN AG, Stiftung. Ausgeschiedene Personen<br />
und erloschene Unterschriften: Dell’Oca,<br />
Albert, von Warth-Weiningen, in Thundorf,<br />
Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.<br />
datum: 19. 3. 2010. Zweck: Vertrieb wie auch<br />
Entwicklung und Produktion von Konsum- und<br />
Investitionsgütern sowie Marketing und Verkaufsberatungen.<br />
Die Gesellschaft kann Warenzeichen,<br />
Markenrechte, Lizenzen und/oder andere gewerbliche<br />
Rechte erwerben, verwerten und veräussern,<br />
Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften<br />
im In- und Ausland errichten und sich an anderen<br />
Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie<br />
alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit<br />
ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft<br />
kann im In- und Ausland Grundeigentum<br />
erwerben, belasten, veräussern und verwalten.<br />
Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder<br />
fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien<br />
und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und<br />
Dritte eingehen. Stammkapital: CHF 20 000.–.<br />
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder<br />
Kaufsrechte: Gemäss näherer Umschreibung in<br />
den Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen<br />
an die Gesellschafter erfolgen schriftlich<br />
oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer<br />
vom 19. 3. 2010 untersteht die Gesellschaft keiner<br />
ordentlichen Revision und verzichtet auf eine<br />
eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen:<br />
Liberato, Réne, von Winterthur, in Ifwil bei <strong>Balterswil</strong>,<br />
Gesellschafter und Geschäftsführer, mit<br />
Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen von je<br />
CHF 100.–; Liberato-Schiebel, Henriette, deutsche<br />
Staatsangehörige, in Ifwil bei <strong>Balterswil</strong>, Gesellschafterin,<br />
mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen<br />
von je CHF 100.–.<br />
31. 3. 2010. Franz Metzler-Stiftung, in<br />
<strong>Bichelsee</strong>-<strong>Balterswil</strong>, Stiftung. Die Stiftung ist gemäss<br />
Beschluss vom 3.11.2008 aufgehoben. Die<br />
Stiftung wird gelöscht.<br />
Bauten ausserhalb Bauzone<br />
07.07.2009 / kurzz 2007.02.Norgren_zugeschnitten.doc<br />
Seite 1/1<br />
23.3.2010. Gemellin GmbH, Tannenhof 8a,<br />
Walderschliessung, bekiester Weg, Breite:<br />
3,50 m, Länge: 180 m Bärlischwand<br />
711.000/257.400 - 711.170/255.020, Forstzone<br />
8362 Ifwil bei <strong>Balterswil</strong>, Gesellschaft mit be- Abbruch und Neubau Gartenhaus, Kienberg<br />
www.norgren.com/sbm<br />
12 NBB 05/2010<br />
schränkter Haftung (Neueintragung). Statuten- 711.400/257.850, Landwirtschaftszone<br />
NBB 05/2010 13