san matteo nelle sezioni anfi - Associazione Nazionale Finanzieri d ...
san matteo nelle sezioni anfi - Associazione Nazionale Finanzieri d ...
san matteo nelle sezioni anfi - Associazione Nazionale Finanzieri d ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
IL GENERALE UMBERTO FAVA ELETTO VICEPRESIDENTE<br />
NAZIONALE VICARIO DELL’A.N.F.I.<br />
Nelle elezioni nazionali svoltesi il 12 ottobre 2008, il Gen. C.A. (a) Umberto Fava è stato eletto Vicepresidente <strong>Nazionale</strong><br />
Vicario dell’A.N.F.I. con amplissimi consensi.<br />
“Fiamme Gialle” formula al neo Eletto le più vive congratulazioni per la brillante affermazione e sentitissimi auguri di<br />
buon lavoro.<br />
La nomina all’alto incarico verrà proclamata ufficialmente nel corso della prossima riunione del Consiglio <strong>Nazionale</strong><br />
dell’A.N.F.I..<br />
Il Gen. C.A. (a) Umberto Fava<br />
CURRICULUM VITAE<br />
Il Gen. C.A. (a) Umberto Fava è nato a Carinola (CE) il 9 novembre<br />
1941 ed è residente in Roma, Via Mortati, nr. 10.<br />
È sposato ed ha tre figli.<br />
Ha conseguito: Laurea in Giurisprudenza; Laurea in Economia e<br />
Commercio; Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria;<br />
Diploma (post-laurea) di perfezionamento in Studi<br />
Europei; Titolo Scuola di Polizia Tributaria; Abilitazione all’esercizio<br />
della Professione di Dottore Commercialista.<br />
È iscritto nel Registro dei revisori contabili.<br />
Nel corso del servizio:<br />
• ha assolto, per oltre 13 anni, funzioni di Stato Maggiore, ricoprendo,<br />
tra l’altro, gli incarichi di Capo Reparto e Sottocapo di<br />
Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza,<br />
nonché di Capo di Stato Maggiore dei Reparti Speciali;<br />
• ha svolto attività operativa presso le Legioni di Trieste e di Genova,<br />
il Nucleo Centrale pt di Roma (circa 6 anni) e il Nucleo Regio-<br />
nale pt di Palermo (anni 1981-1982);<br />
• ha comandato il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria dal 16 settembre<br />
1992 al 4 ottobre 1994.<br />
• È stato Vice Capo di Gabinetto del Ministro delle Finanze dal 5<br />
ottobre 1994 al 10 luglio 1996;<br />
• Ha comandato la Zona Medio-Tirrenica (V) di Roma dall’11 luglio<br />
1996 al 31 dicembre 1999 ed il Comando Regionale Lazio di<br />
Roma dall’1.1.2000 al 30.09.2001;<br />
• È stato Presidente del COCER interforze e Presidente del COCER<br />
della Guardia di Finanza dal 14.4.1999 al 15.5.2002;<br />
• Ha frequentato la LIII Sessione Corso I.A.S.D. dal 1°.10.2001 al<br />
28.6.2002;<br />
• È stato Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale<br />
(Sicilia e Calabria) dal 1° febbraio 2003 al 29 ottobre 2005.<br />
• È stato Comandante del Comando Aeronavale Centrale dal 31<br />
ottobre 2005 all’8 gennaio 2007.<br />
È stato Presidente e Consigliere della Cassa Ufficiali e Consigliere<br />
del F.A.F.; componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto<br />
per il Credito Sportivo (1995-1998), nonché del Comitato di Indirizzo<br />
e di Coordinamento dell’informazione statistica (1994).<br />
Ha redatto numerosi articoli sulla libera circolazione dei capitali,<br />
sul segreto bancario e sulla normativa antiriciclaggio. È coautore delle<br />
seguenti pubblicazioni:<br />
– “Le società finanziarie”: aspetti civilistici, finanziari, fiscali, contabili<br />
ed antiriciclaggio;<br />
– “Guida agli adempimenti antiriciclaggio”, manuale operativo per<br />
le Banche e gli Intermediari Finanziari;<br />
– “Nuova guida agli adempimenti antiriciclaggio e antiusura”;<br />
– “Rischio di riciclaggio <strong>nelle</strong> Imprese”.<br />
Ha partecipato a numerosissimi convegni e tavole rotonde a livello<br />
nazionale ed internazionale sulla normativa emanata per prevenire<br />
l’utilizzazione del sistema bancario e finanziario a scopo di riciclaggio.<br />
Negli anni accademici:<br />
• 1994/95, 1995/96 è stato docente “a contratto” presso la<br />
L.U.I.S.S. di Roma nella materia “Economia degli intermediari<br />
finanziari”.<br />
• 1997/98 e 1998/99 è stato docente a contratto presso l’Università<br />
“Tuscia” di Viterbo nella materia “Le deroghe al segreto<br />
bancario”.<br />
• Ha svolto presso l’Accademia del Corpo, la Scuola di Polizia Tributaria<br />
e la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia l’insegnamento<br />
di discipline giuridiche e tecnico-professionali.<br />
È insignito di:<br />
– Croce d’Argento al Merito della Guardia di Finanza;<br />
– Medaglia Mauriziana;<br />
– Medaglia d’Oro di Lungo Comando;<br />
– Croce d’Oro con stelletta al merito di Servizio;<br />
– Medaglia commemorativa intervento in Umbria;<br />
– Medaglia Commemorativa NATO-Kosovo 2003;<br />
– Medaglia commemorativa ONU;<br />
– Aquila a due teste della Repubblica d’Albania e dell’Elmo di<br />
Scanderberg.<br />
È Grande Ufficiale della Repubblica e Cavaliere di Grazia Magistrale<br />
del S.M.O.M..<br />
Riconoscimenti:<br />
❖ Premio Internazionale di Sicilianità “Pigna d’Argento” – Anno<br />
2003;<br />
❖ 28° Premio Internazionale “Giara d’Argento” – Anno 2004;<br />
❖ Premio “Gerbera Gialla” Antonino Caponnetto 2005;<br />
❖ 8° Premio Internazionale “Federichino” 2005.<br />
Fiamme Gialle 10 / 2008 5