Info-Hotline - Metall
Info-Hotline - Metall
Info-Hotline - Metall
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Innung<br />
Veränderungen im Mitgliederstand Juli 2011<br />
Gewerbeerteilung<br />
Csar Michael, 1010 Wien, Wollzeile 30/3, „Schleifen von<br />
Schneidewaren“; D.A. Omega GmbH, 1100 Wien, Wienerbergstraße<br />
11/12a, „<strong>Metall</strong>technik für <strong>Metall</strong>- und Maschinenbau“,<br />
Geschäftsführer: Nebojsa Savic; Zechmeister<br />
Günter, 1120 Wien, Bonygasse 53/52, „<strong>Metall</strong>technik für<br />
<strong>Metall</strong>- und Maschinenbau verbunden mit <strong>Metall</strong>technik für<br />
Schmiede und Fahrzeugbau; <strong>Metall</strong>technik für Land- und<br />
Baumaschinen (verbundenes Handwerk), eingeschränkt auf<br />
die Erzeugung von Geschäftseinrichtungen und Möbeln aus<br />
<strong>Metall</strong> sowie <strong>Metall</strong>stiegen und <strong>Metall</strong>geländern“.<br />
änderung des Firmennamens<br />
Günter Kitzler GmbH & Co KG, 1230 Wien, Eitnerg. 11, „Schlosser<br />
einschließlich der Gitterstricker (§ 94 Z. 71 GewO 1973)“,<br />
Geschäftsführer: Bernd Kitzler, früher Günter Kitzler KG.<br />
änderung des Berechtigungsumfanges<br />
Solomka Robert, 1150 Wien, Sorbaitgasse 4/11, „<strong>Metall</strong>technik<br />
für <strong>Metall</strong>- und Maschinenbau, eingeschränkt auf<br />
den Aufsperrdienst und Schlossmontagen“, früher „<strong>Metall</strong>technik<br />
für <strong>Metall</strong>- und Maschinenbau (Handwerk), eingeschränkt<br />
auf den Schlüssel- und Aufsperrdienst sowie<br />
Schloss- und Beschlagsreparaturen und -montagen“,<br />
Geschäftsführer: Johann Kauper.<br />
Errichtung einer weiteren Betriebsstätte<br />
PRINT-SHOP Sofortdruck- und Handelsgesellschaft<br />
m.b.H., 2334 Vösendorf, SCS Bürohaus B1, „Stempelerzeuger<br />
und Flexografen“, Geschäftsführer: Gerhard Kolarik,<br />
weitere Betriebsstätte 1010 Wien, Stadiongasse 5.<br />
Standortverlegung und Wiederbetriebsmeldung<br />
Radosta Norbert, 1110 Wien, Gußriegelstraße 42–50/10,<br />
„Schlosser gem. § 94 Z. 13 GewO 1994, im Hauptstandort<br />
beschränkt auf den Bürobetrieb“, früher 1110 Wien, Simmeringer<br />
Hauptstraße 133, Wiederbetriebsmeldung per<br />
05.07.2011.<br />
Standortverlegung in ein anderes Bundesland<br />
Paunovic Leka, 2201 Gerasdorf bei Wien, Rudolf-Wesely-<br />
Gasse 9, „Schlosser, eingeschränkt auf die Montage von fertig<br />
gestellten Aufzugsteilen“ früher 1210 Wien, Felix-Slavik-<br />
Straße 4/1/12.<br />
Geschäftsführerbestellung<br />
DIE HALLENBAUER GMBH, 4901 Ottnang am Hausruck,<br />
Attnangerstraße 42, „<strong>Metall</strong>technik für <strong>Metall</strong>- und Maschinenbau<br />
(§ 94 Z 59 GewO 1994)“, Geschäftsführer: Florian<br />
Peneder per 19.07.2011; Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung<br />
GmbH, 1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße<br />
101/3A, „<strong>Metall</strong>technik für <strong>Metall</strong>- und Maschinenbau“,<br />
Geschäftsführer: Franz Herwig Zagler per 01.07.2011.<br />
Ausscheiden des Geschäftsführers<br />
Stöller Dichtungstechnik Gesellschaft m.b.H., 1200 Wien,<br />
Raffaelgasse 32, „Schlosser gem. § 94 Z. 13 GewO 1994“, Tod<br />
des Geschäftsführers Ing. Helmut Jörg, ausgeschieden per<br />
21.04.2011.<br />
Ruhendmeldung<br />
Hobel Franz, 1100 Wien, Bürgergasse 22/5/7, „Schlosser (§<br />
94 Z. 11 GewO 1994), eingeschränkt auf die Wartung, Über-<br />
42 9 | 2011<br />
prüfung und Reparatur von Brandschutztüren, Fenstern und<br />
Brandrauchentlüftungen“ per 01.07.2011; Liebl Robert, 1230<br />
Wien, Mehlführergasse 24/36/13, „Wartung und Überprüfung<br />
von Handfeuerlöschern“, per 08.07.2011.<br />
Gewerberücklegung<br />
EMSEL-ING GesmbH, 1210 Wien, Fultonstraße 26/3/2,<br />
„Schlosser (Handwerk)“, endet am 15.06.2011; Jöhrer<br />
Max, 1210 Wien, Autokaderstraße 3–7/51/2, „Schlosser (§<br />
94.Z. 13 GewO 1994), eingeschränkt auf die Durchführung<br />
von Schweißarbeiten mit Ausnahme von Schienenschweißungen.“,<br />
endet am 27.06.2011; Klingelbrunner Walter,<br />
1020 Wien, Große Stadtgutgasse 36, „Schlosser gem. § 94 Z.<br />
71 GewO 1973“, endet am 01.07.2011; Miskarik Franz, 1220<br />
Wien, Seiseneggergasse 11, „Schlosser (§ 94 Z. 71 GewO<br />
1973), eingeschränkt auf die Wartung und Überprüfung von<br />
Handfeuerlöschern“, endet per 30.06.2011.<br />
Endigung der Gewerbeberechtigung<br />
durch Zeitablauf (6 Monate)<br />
Jeitler – Fida Aufzüge GmbH, 1030 Wien, Eslarngasse<br />
13/2A, „<strong>Metall</strong>technik für <strong>Metall</strong>- und Maschinenbau (Handwerk)“,<br />
Geschäftsführer: Andreas Schneeweiss, endet per<br />
25.12.2010.<br />
Klubbrief<br />
TERMINE<br />
Donnerstag, 6.10.2011 19.30 Uhr Klubkegeln<br />
Donnerstag, 20.10.2011 19.30 Uhr Generalversammlung!<br />
Donnerstag, 3.11.2011 19.30 Uhr Klubkegeln<br />
In der Klubsitzung am Donnerstag, dem 15.9.2011, im<br />
Restaurant Adam im „Kaiserstüberl“, 1080 Wien, Florianigasse<br />
2, ist Metropol-Direktor Peter Hofbauer zu Gast. Sein bekannt<br />
humorvolles Wesen lässt jedenfalls einen amüsanten Abend<br />
erwarten. Freunde und Bekannte sind wie immer herzlich willkommen!<br />
Unsere nächsten Klubkegelabende finden am Donnerstag,<br />
dem 6.10.2011 und dem 3.11.2011 (Achtung! Neues Meisterschaftsjahr!),<br />
im Gasthof Weinknecht, 2331 Vösendorf, Ortsstraße<br />
161, Beginn 20.00 Uhr, statt. Es gibt eine große Auswahl<br />
an hervorragenden Speisen zu vernünftigen Preisen! Bitte<br />
unbedingt Indoor-Schuhe mit heller Sohle mitnehmen!<br />
Wir gratulieren unseren Geburtstagskindern im<br />
September:<br />
Bruno Zangger, Rudolf Stadelmayer, Martin Murnberger, Ing.<br />
Gerhard Kromus, KommR Albert Lukas, Michael Riss, Karl<br />
Bachinger, Mag. Susanne Aichinger-Murnberger<br />
Bitte jetzt schon vormerken: Donnerstag, 20.10.2011, 19.30<br />
Uhr, beim „Adam“ 1080 Wien, Florianig. 2, Generalversammlung.<br />
Rückschau:<br />
Das Klubkegeln im September gewann bei den Damen Renate<br />
Hofer vor Edith Tischler und Erika Aichinger, bei den Herren<br />
siegte Bruno Zangger vor Walter Cihal und Robert Aichinger.<br />
Wir gratulieren den Gewinnern!