Her hviler - Gravferdsetaten
Her hviler - Gravferdsetaten
Her hviler - Gravferdsetaten
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Statsministere<br />
Før unionsoppløsningen i 1905 hadde den norske regjeringen en egen avdeling i<br />
Stockholm. Lederen for denne avdelingen ble kalt statsminister. Det var først i 1873 at<br />
regjeringens leder i Christiania også fikk denne tittelen. Tabellen under viser<br />
regjeringsledere, ikke statsministere i Stockholm.<br />
Fra Til Navn Nr.<br />
14.08.1814 10.11.1814 Marcus Gjøe Rosenkrantz 72<br />
06.12.1829 19.07.1833 Jonas Collett 101<br />
03.09.1833 18.09.1836 Jonas Collett 101<br />
27.08.1840 26.02.1841 Nicolay Krog 192<br />
11.11.1856 11.01.1857 Jørgen Vogt 186<br />
30.05.1857 07.12.1858 Jørgen Vogt 186<br />
17.12.1861 31.10.1880 Frederik Stang 179<br />
01.11.1880 02.04.1884 Christian Selmer 132<br />
03.04.1884 25.06.1884 Christian H. Schweigaard 118<br />
26.06.1884 12.07.1889 Johan Sverdrup 1<br />
13.07.1889 05.03.1891 Emil Stang 178<br />
06.03.1891 01.05.1893 Johannes Steen 41<br />
02.05.1893 13.10.1895 Emil Stang 178<br />
14.10.1895 16.02.1898 Francis Hagerup 182<br />
17.02.1898 20.04.1902 Johannes Steen 41<br />
21.04.1902 21.10.1903 Otto Blehr 102<br />
22.10.1903 10.03.1905 Francis Hagerup 182<br />
23.10.1907 18.03.1908 Jørgen Løvland 35<br />
20.02.1912 30.01.1913 Jens Bratlie 91<br />
22.06.1921 05.03.1923 Otto Blehr 102<br />
19.11.1951 21.01.1955 Oscar Torp 49<br />
16.10.1989 02.11.1990 Jan P. Syse 43<br />
161