SACCOLONGO E CRÈOLA: STORIA ED ARTE - Comune di ...
SACCOLONGO E CRÈOLA: STORIA ED ARTE - Comune di ...
SACCOLONGO E CRÈOLA: STORIA ED ARTE - Comune di ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Saccolongo e Crèola: Storia ed Arte<br />
I nomi dei Sindaci che dal 1866 a oggi hanno amministrato il <strong>Comune</strong> vengono <strong>di</strong><br />
seguito riportati:<br />
SINDACI DURATA IN CARICA<br />
Emo Capo<strong>di</strong>lista Antonio 01.08.1866 – 09.02.1886<br />
Maestri Eugenio 10.02.1889 – 15.11.1889<br />
Me<strong>di</strong>n Gio Batta 28.02.1890 - 14.05.1894<br />
Me<strong>di</strong>n Gio Batta 08.03.1897- 20.07.1905<br />
Carretta Gio Batta 21.07.1905 - 04.11.1909<br />
Billato Nicodemo 08.07.1910 – 24.07.1914<br />
Spagnolo Cesare 25.07.1914 – 30.03.1920<br />
Indri Giuseppe 22.10.1920 – 22.03.1926<br />
PODESTA’<br />
Indri Giuseppe 01.06.1926 – 10.12.1929<br />
Piccolo Angelo 11-12-1929 – 08-03-1939<br />
Carretta Michele 09.03.1939 – 19.10.1944<br />
COMMISSARIO PREFETTIZIO<br />
Pagin Pietro 20.10.1944 – 30.04.1945<br />
SINDACI<br />
De Besi Alessio 01.05.1945 – 16.04.1946<br />
Mietto Giorgio 17.04.1946 – 20.11.1946<br />
Bor<strong>di</strong>n Cesare 21.11.1946 -04.04.1952<br />
Cogo Sante 05.04.1952 – 16.06.1956<br />
Organte Gino 17.06.1956 -04.12.1964<br />
Cattiodoro Vito 05.12.1964-16.06.1970<br />
Rossato Livio 17.06.1970-17.05.1977<br />
Bezze Roberto 18.05.1977-01.07.1980<br />
Gastaldello Livio 02.07.1980-06.06.1985<br />
Peruzzo Roberto 07.06.1985 – 23.05.1990<br />
Peruzzo Roberto 24.05.1990 – 20.12.1993<br />
Zotto Germano 21.12.1993- 22.04.1995<br />
Zotto Germano 23.04.1995 – 27.06.1999<br />
Peruzzo Roberto 28.06.1999 – 13.06.2004<br />
Turetta Dorella 14.06.2004 - in corso<br />
89