GFKL Financial Services AG
GFKL Financial Services AG
GFKL Financial Services AG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Gfkl-Konzern | Anhang<br />
Bezüge Aufsichtsrat und Vorstand 31. 12. 2005 31. 12. 2004<br />
T€ T€<br />
Mitglieder des Vorstands 2.960 2.911<br />
Mitglieder des Aufsichtsrats 128 92<br />
Summe 3.088 3.003<br />
Ein Anteil von 5,91% der Aktien befindet sich im unmittelbaren wie mittelbaren Besitz von<br />
Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie deren Familien.<br />
Für weitere 2,61% (431.282 Aktien) besitzen Mitglieder des Vorstands die Option zum<br />
Erwerb von Aktien anderer Gesellschafter.<br />
I. ANGABEN ZU DEN ORGANEN DER GESELLSCHAFT<br />
Der Vorstand besaß in den vergangenen Geschäftsjahren folgende Mitglieder:<br />
Mitglieder des Vorstands Bestellt Ausgeschieden<br />
am zum<br />
Dr.Peter Jänsch, Essen (Vorsitzender) 13. 08. 1997 –––––––––––<br />
Dr.Tom Haverkamp, Herne 01. 04. 1998 –––––––––––<br />
Dr.Till Ergenzinger, Köln 07. 02. 2003 –––––––––––<br />
Jürgen Baltes, Pulheim 05. 10. 2005 –––––––––––<br />
Gemäß §9 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern. Der Aufsichtsrat<br />
besaß in den vergangenen Geschäftsjahren folgende Mitglieder:<br />
Mitglieder des Aufsichtsrats Eingetreten Ausgeschieden<br />
am zum<br />
Georg Friedrich Thoma, Neuss (Vorsitzender) 01. 04. 1998 –––––––––––<br />
Dr.Franz Wilhelm Hopp, Düsseldorf 01. 04. 2002 07. 03. 2005<br />
Peter Cirenza, London 28. 01. 2003 31. 03. 2005<br />
Dr.Daniel von Borries, Meerbusch 28. 04. 2005 –––––––––––<br />
Roy Campbell, London 28. 04. 2005 –––––––––––<br />
Prof. Dr.Theodor Baums, Frankfurt 12. 07. 2005 –––––––––––<br />
Dr.Norbert Emmerich, Münster 12. 07. 2005 –––––––––––<br />
Mike Jarred, Swanley/Kent 12. 07. 2005 –––––––––––<br />
Die Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Dr.Franz Wilhelm Hopp und Herr Peter Cirenza sind<br />
mit Wirkung zum 7. beziehungsweise 31.März 2005 von ihren Ämtern zurückgetreten.<br />
Durch Beschluss des Amtsgerichts Essen vom 28.April 2005 sind Herr Dr.Daniel von Borries,<br />
Meerbusch, Mitglied des Vorstands der Ergo Versicherungsgruppe Ag, und Herr Roy<br />
Campbell, London, Investment Banker bei Goldman Sachs Group, Inc., für die ausgeschiedenen<br />
Mitglieder zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt worden. Herr Dr.von Borries und<br />
Herr Campbell wurden von der Hauptversammlung der Gfkl am 22.Juni 2005 für die ausgeschiedenen<br />
Mitglieder Herr Dr.Hopp und Herr Cirenza in den Aufsichtsrat gewählt.<br />
Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der Gfkl vom 22.Juni 2005 wurde die