DO CONGRESSO NACIONAL DIÃRIO - Câmara dos Deputados
DO CONGRESSO NACIONAL DIÃRIO - Câmara dos Deputados
DO CONGRESSO NACIONAL DIÃRIO - Câmara dos Deputados
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4286 Terça-feira 2 DIÁRIO <strong>DO</strong> <strong>CONGRESSO</strong> <strong>NACIONAL</strong> (Seção I) Março de 1993O Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, no uso das atribuiçõesque lhe confere o artigo 1 9 , item I, alínea a, do Atoda Mesa n 9 205, de 28 de junho de 1990, resolve:Conceder exoneração, de acordo com o artigo 35, item11, da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a LUISCLÁUDIO MIRURIM, do cargo de Assistente Técnico deGabinete, CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara <strong>dos</strong>Deputa<strong>dos</strong>, que exerce no Gabinete do Presidente.Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, 25 de fevereiro de 1993. - DeputadoInocêncio Oliveira, Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>.O Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, no uso das atribuiçõesque lhe confere o artigo 1 9 , item I, alínea a, do Atoda Mesa n 9 205, de 28 de junho de 1990, resolve:Conceder exoneração, de acordo com o artigo 35, itemlI, da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a LUIZFERNAN<strong>DO</strong> DE ABREU FERREIRA, do cargo de AssessorTécnico, CNE-7, do Quadro Permanente da Câmara <strong>dos</strong>Deputa<strong>dos</strong>, que exerce no Gabinete do Quarto Secretário.Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, 25 de fevereiro de 1993. - DeputadoInocêncio Oliveira, Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>.O Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, no uso das atribuiçõesque lhe confere o artigo 1 9 , item I, alínea a, do Atoda Mesa n 9 205, de 28. de junho de 1990, resolve:Conceder exoneração, de acordo com o artigo 35, itemlI, da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a JOSÉBONIFÁCIO DE GÓIS, do cargo de Assistente Técnico deGabinete do Primeiro Secretário.Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, 25 de fevereiro de 1993:-DeputadoInocêncio Oliveira, Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>.O Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, no uso das atribuiçõesque lhe confere o artigo 1 9 , item I, alínea a, do Atoda Mesa n 9 205, de 28 de junho de 1990, resolve:Conceder exoneração, de acordo com o artigo 35, itemlI, da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a MAR~O .AURÉLIO NUNES DE OLIVEIRA, do cargo de SecretárioParticular, CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara <strong>dos</strong>Deputa<strong>dos</strong>, que exerce no Gabinete do Primeiro Secretário.Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, 25 de fevereiro de 1993. - DeputadoInocêncio Oliveira, Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>.O Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, no uso das atribuiçõesque lhe confere o artigo 1 9 , item I, alínea a, do A~oda Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, Resolve:Conceder exoneração, de acordo com o artigo 35, itemlI, da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a MarmsaVasconcelos Freire de Aragão, do cargo de Assistente Técnicode Gabinete, CNE-9; do Quadro Permanente da Câmara <strong>dos</strong>Deputa<strong>dos</strong>, que ex.erce no Gabinete do Quarto Secretário.Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, 25 de fevereiro de 1993. - Dep,utadoInocêncio Oliveira, Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>.O Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, no uso das atribuiçõesque ,lhe confere o artigo 1 9 , item I, alínea a, do Atoda Mesa n 9 205, de 28 de junho de 1990, Resolve:Conceder exoneração, de acordo com o artigo 35, itemlI, da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Nara deQeus Vieira, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete,CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>,que exerce no Gabinete do Primeiro Secretário.Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, 25 de fevereiro de 1993. - DeputadoInocêncio Oliveira, Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Depu, ta<strong>dos</strong>.O Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, no uso das atribuiçõesque lhe confere o artigo 1 9 , item I, alínea a, do Atoda Mesa n 9 205, de 28 de junho de 1990, Resolve:Conceder exoneração, de acordo com o artigo 35, itemlI, da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a PAULOROBERTO FURTA<strong>DO</strong> DE CASTRO, do cargo de AssessorTécnico, CNE-7, do Quadro Permanente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>,que exerce no Gabinete do 2 9 Vice-Preside~te.Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, 25 de fevereiro de 1993. - DeputadoInocêncio Oliveira, Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>.O Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, no uso das atribuiçõesque lhe confere o artigo 1 9 , item I, alínea a, do Atoda Mesa n 9 205, de 28 de junho de 1990, Resolve:Conceder exoneração, de acordo com o artigo 35, itemlI, da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a SILVANANOGUEIRA PINHEIRO, do cargo de Assessor Técnico,CNE-7; do Quadro Permanente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>,que exerce no Gabinete do Quarto Secretário.Câmara<strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, 25 de fevereiro de 1993. - DeputadoInocêncio Oliveira, Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>.O Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, no uso das atribuiçõesque lhe confere o artigo 1 9 , item I, alínea a, do Atoda Mesa n 9 205, de 28 de junho de 1990, Resolve:Conceder exoneração, de acordo com o artigo 35, itemlI, da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a TEREZINHA BORGES KARLSON, do cargo de Secretário Particular,CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>,que exerce no Gabinete do Quarto Secretário.Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, 25 de fevereiro de 1993. - DeputadoInocêncio Oliveira, Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>.O Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, no uso das atribuiçõesque lhe confere o artigo 1 9 , item I, alínea a, do Atoda Mesa n 9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6 9 daLei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, Resolve:Nomear, na forma do artigo 91', item lI, da Lei n 9 8.112,citada, ANA PATRÍCIA MAIA BARBOSA PALMEIRA,para exercer no Gabinete do Presidente, o cargo de AssistenteTécnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente'da Câmara<strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, transformado pelo artigo 3 9 do Atoda Mesa n 9 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova, denominação dada pelo artigo 1 9 da Resolução ni> 4, de 13de junho de 1991, combinado com o artigo 3 9 do Ato daMesa n 9 47, de 7 de outubro de 1992.Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, 25 de fevereiro de 1993. - DeputadoInocêncio Oliveira, Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>.O' Presidente da Câmara <strong>dos</strong> Deputa<strong>dos</strong>, no uso das atribuiçõesque lhe confere o artigo 1 9 , item I, alínea a, do Atoda Mesa n 9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6 9 daLei n 9 8.112, de 11, de dezembro de 1990, observado o dispostono artigõ 4 9 da Lei n 9 5.901, de 9 de julho de 1973, Resolve:Nomear, na forma do artigo 91', item n, d,a Lei n 9 8.112,citada, ANTÔNIO LEONIDES SALLES, para exercer no.- - .