Document de référence 2010 (3.8 Mo) - Groupe Casino
Document de référence 2010 (3.8 Mo) - Groupe Casino
Document de référence 2010 (3.8 Mo) - Groupe Casino
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE<br />
Conseil d’administration<br />
5<br />
<strong>Mo</strong>nsieur Gérald <strong>de</strong> Roquemaurel<br />
Administrateur<br />
Date <strong>de</strong> naissance<br />
Né le 27 mars 1946, 65 ans<br />
Adresse professionnelle<br />
84, avenue d’Iéna – 75116 PARIS<br />
Biographie<br />
Licencié en droit, diplômé <strong>de</strong> l’Institut d’étu<strong>de</strong>s politiques <strong>de</strong> Paris et ancien élève <strong>de</strong> l’École nationale d’administration (<strong>de</strong> 1970 à 1972),<br />
<strong>Mo</strong>nsieur Gérald <strong>de</strong> Roquemaurel, <strong>de</strong>scendant direct <strong>de</strong> Louis Hachette (fondateur <strong>de</strong> la Librairie Hachette), entre aux Publications Filipacchi<br />
en 1972 et <strong>de</strong>vient administrateur <strong>de</strong> Paris-Match en 1976. En 1981, il <strong>de</strong>vient Vice-Prési<strong>de</strong>nt-Directeur général du <strong>Groupe</strong> Presse Hachette<br />
(<strong>de</strong>venu Hachette Filipacchi Presse en 1992). À partir <strong>de</strong>s années 1983-1985, il assure le développement international du groupe. En 1984,<br />
il <strong>de</strong>vient administrateur, Directeur général <strong>de</strong>s Publications Filipacchi (<strong>de</strong>venues Filipacchi Medias), puis membre du Comité exécutif et<br />
stratégique <strong>de</strong> Lagardère S.C.A., administrateur <strong>de</strong> Hachette S.A., et gérant <strong>de</strong>s NMPP.<br />
Le 18 juin 1997, il est nommé Prési<strong>de</strong>nt-Directeur général <strong>de</strong> Hachette Filipacchi médias, puis en 1998, Directeur délégué <strong>de</strong> la gérance<br />
du groupe Lagardère pour le secteur <strong>de</strong>s médias. En avril 2001, il est nommé Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la FIPP (Fédération internationale <strong>de</strong> la presse<br />
périodique) pour <strong>de</strong>ux ans. En juin 2001, il <strong>de</strong>vient Prési<strong>de</strong>nt du Club <strong>de</strong> la Maison <strong>de</strong> la Chasse et <strong>de</strong> la Nature. Au début <strong>de</strong> l’année 2007,<br />
il <strong>de</strong>vient Associé-gérant <strong>de</strong> HR Banque. En janvier 2009, il <strong>de</strong>vient Senior Partner d’ARJIL.<br />
Fonction principale<br />
Senior Partner d’Arjil<br />
Mandats et fonctions exercés au sein <strong>de</strong> la Société<br />
Mandat/Fonction Date <strong>de</strong> nomination Fin <strong>de</strong> mandat<br />
Administrateur 31 mai 2006 AGO à tenir en 2012<br />
Autres mandats et fonctions exercés en <strong>2010</strong> et se poursuivant au 28 février 2011<br />
• Membre du Conseil <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong> la société<br />
Baron Philippe <strong>de</strong> Rothschild SA ;<br />
• Prési<strong>de</strong>nt du Conseil d’administration <strong>de</strong> Sicav Sagone ;<br />
• Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la société Éditions Lebey SAS ;<br />
• Vice-Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’association Presse Liberté ;<br />
• Administrateur du Musée <strong>de</strong>s arts décoratifs (association),<br />
et <strong>de</strong> Nakama (Skyrock).<br />
Autres mandats et fonctions exercés au cours <strong>de</strong>s cinq <strong>de</strong>rnières années<br />
(hors les mandats et fonctions ci-<strong>de</strong>ssus)<br />
• Prési<strong>de</strong>nt-Directeur général <strong>de</strong> la société Hachette<br />
Filipacchi Medias ;<br />
• Prési<strong>de</strong>nt du Conseil d’administration <strong>de</strong>s sociétés<br />
Hachette Filipacchi Presse et Quillet ;<br />
• Administrateur <strong>de</strong>s sociétés Hachette, Hachette Distribution<br />
Services, Hachette Livre, Nice-Matin, La Provence,<br />
Éditions Philippe Amaury, Le <strong>Mo</strong>n<strong>de</strong> et <strong>de</strong> la Fondation<br />
Jean-Luc Lagardère ;<br />
• Membre du Conseil <strong>de</strong> surveillance <strong>de</strong> la Société Financière HR ;<br />
• Gérant <strong>de</strong>s sociétés Compagnie pour la Télévision Féminine SNC<br />
et Nouvelles Messageries <strong>de</strong> la Presse Parisienne SARL.<br />
Nombre <strong>de</strong> titres <strong>Casino</strong> détenus : 400<br />
<strong>Document</strong> <strong>de</strong> référence <strong>2010</strong> | <strong>Groupe</strong> <strong>Casino</strong><br />
169