PDF - Aranzadi
PDF - Aranzadi
PDF - Aranzadi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
236<br />
ADÁN DE YARZA ZARINA CARLOS (BILBAO, 18??; ID.,<br />
8.5.1863)<br />
Negociante, poseía inversiones financieras y numerosas<br />
propiedades rurales. Arboricultor aficionado,<br />
colecciona las nuevas coníferas que estaban siendo<br />
descubiertas en América y Asia. Esta colección<br />
la ubica en el palacio de Zubieta (Ispaster).<br />
Hijo de Francisco Adán de Yarza y Ramona<br />
Zarina, ambos de Mondragón (Gipuzkoa). En su<br />
carta de presentación figuraba como «Muy Ilustre<br />
señor D. Carlos Adán de Yarza, Padre de Provincia<br />
del Señorío de Vizcaya, Maestrante de Granada,<br />
Señor del Palacio solar de Zubieta y Torre de<br />
Yarza; Patrono único divisero de la Iglesia matriz<br />
de San Miguel de Ereño, de Jesús de Ea y de San<br />
Pedro de Bedarona sus anejas; Compatrono con<br />
el Exmo. Señor Conde de Montijo, de la Iglesia<br />
matriz de San Andrés de Ibarrangelua, San Juan<br />
ADÁN DE YARZA TORRE DE LEQUERICA, MARIO<br />
(BILBAO, 19.1.1846; ISPASTER, 9.8.1920)<br />
Abogado y propietario de un importante patrimonio<br />
rural, alcanzó renombre como entendido en materia<br />
agraria y forestal. Fue precursor en utilizar el pino<br />
radiata en los montes de Bizkaia.<br />
Hijo de Carlos Adán de Yarza y de Mercedes<br />
Clotilde Torre de Lequerica, nació en el Palacio de<br />
MUNIBE (Suplemento / Gehigarria) 23, 2005<br />
EL PINO RADIATA EN LA HISTORIA FORESTAL VASCA<br />
Ilustración 61 – Familia Adán de Yarza en Zubieta. 1º por la izda. Mario, 1º por la dcha. Ramón<br />
de Ea, Santa María de Nachitua y Santa Engracia<br />
de Acorda sus anejas; dueño de las tercias de<br />
Santa María de Lequeitio y sus cinco Anteiglesias;<br />
Preboste mayor, Alférez mayor perpetuo de dicha<br />
Villa, Alcalde del Fuero de la Merindad de Busturia<br />
y Zornoza, y Ciudadano de Palermo».<br />
A mediados del siglo XIX desempeña varios<br />
cargos públicos: Diputado general por el bando<br />
Gamboíno (1846/1848), y por el bando Oñacino<br />
(1854/1856), Regidor del Ayuntamiento de Bilbao<br />
(1.1.1852 a 31.12.1853; 28.4.1859 a 31.12.1860),<br />
y Alcalde de Bilbao (14.11.1856 a 11.3.1857;<br />
12.3.1857 a 31.12.1858), cargo al que presentó<br />
renuncia por tener que estar ausente de la villa la<br />
mayor parte el año.<br />
Casó con Mercedes Clotilde de la Torre de<br />
Lequerica y Ullibarri, natural de Bilbao, tuvieron<br />
cuatro hijos: Mario, Ramón, Maria y Nieves.<br />
los Adán de Yarza situado en la calle Bidebarrieta.<br />
Quedó huérfano a los 17 años, heredando numerosos<br />
caseríos y montes. Estudió en Bilbao,<br />
Pamplona y Madrid, donde se licenció en derecho.<br />
Hombre religioso, de ideas foralistas, mostró una<br />
gran inquietud política hasta el fin de la 2ª guerra<br />
Carlista, cuando desengañado por las disposiciones<br />
del gobierno Alfonsino, abandonó sus cargos<br />
S.C. <strong>Aranzadi</strong>. Z.E. Donostia/San Sebastián