Wissenschaftliche Arbeit Mag. Fehringer_Langfassung.pdf
Wissenschaftliche Arbeit Mag. Fehringer_Langfassung.pdf
Wissenschaftliche Arbeit Mag. Fehringer_Langfassung.pdf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dezember, letzterer am 18. Juni 1946. 249<br />
Am 8. April 1945 wurde bei einem Bombenangriff die Alte Feldapotheke samt Einrichtung<br />
und Warenlager durch einen Brand vollständig vernichtet. Für die Drogengroßhandlung –<br />
diese wurde seit 1. Jänner 1941 getrennt von der Apotheke geführt – wurde am 19. Mai<br />
1945 Karoline Eichinger als öffentliche Verwalterin eingesetzt, die mangels eines<br />
Betriebslokals und wegen fehlender Vorräte das Geschäft in reduziertem Umfang weiterführte.<br />
Als Auslieferungslager der Drogengroßhandlung dienten zu dieser Zeit die Räume<br />
der Drogerie Willmitzer in Wien 7., Neubaugasse 12. Die Alte Feldapotheke wurde vorerst<br />
nicht wiedererrichtet. 250 Im Juni 1947 wurde Karoline Eichinger als öffentliche Verwalterin<br />
der Drogengroßhandlung durch Gisela Kris, Witwe und Erbin nach Georg Kris, in dieser<br />
Funktion ersetzt. 251<br />
Im November 1946 beantragte die Witwe und Erbin von Stefan Kris, Anna Kris, die<br />
Rückstellung der 1938 entzogenen Unternehmungen. 252 Das daraufhin 1948 eröffnete<br />
Rückstellungsverfahren endete am 9. August 1949 mit einem Vergleich, in dem Anna und<br />
Gisela Kris gegen die Übernahme der vorhanden Betriebsverbindlichkeiten sowohl die Alte<br />
Feldapotheke als auch die Drogengroßhandlung samt Konzessionen zurückgestellt<br />
wurden. 253 Nach der Rückstellung verkauften Anna und Gisela Kris die Alte Feldapotheke<br />
an die Wiener Gebietskrankenkasse. 254 Die Drogengroßhandlung wurde nach dem<br />
Verkauf der Apotheke nicht mehr weitergeführt und die Firma am 14. April 1958 im Wiener<br />
Handelsregister gelöscht. 255<br />
Alte Salvator-Apotheke, Wien 1., Kärntnerstraße 16 256<br />
Besitzerin der Alten Salvator-Apotheke war 1938 die offene Handelsgesellschaft „Alte<br />
Salvator-Apotheke Dr. Jaques Rainer“. Gesellschafter dieser OHG waren seit 1928 zu je<br />
30 Prozent Dr. Otto Lustig und Dr. Hilde Lustig. Dritter Gesellschafter mit einer 40-<br />
249 WStLA, M.Abt. 119, VEAV Bez. 1, 829 u. 830, Vergleich vom 09.08.1949.<br />
250 Ebd.,, Anmeldung durch Karoline Eichinger vom 14.11.1946 sowie Vergleich vom 09.08.1949.<br />
251 Handelsgericht Wien, protokollierte Firmen, HRA 9277.<br />
252 WStLA, M.Abt. 119, VEAV Bez. 1, 527, Anna Kris an das BM f. Eigentumskontrolle und Planwirtschaft vom<br />
15.11.1946.<br />
253 WStLA, M.Abt. 119, VEAV Bez. 1, 829 u. 830, Vergleich vom 09.08.1949.<br />
254 Krug, Wiener Apotheken.<br />
255 Handelsgericht Wien, protokollierte Firmen, HRA 9277.<br />
256 Die Apotheke existiert heute nicht mehr.<br />
89